514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
CATALA POLO, RAFAEL | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 01/06/2018 | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. | 13/06/2019 |
RENGIFO ABBAD, ÁLVARO | PRESIDENTE DE CESCE | GRUPO PATRIMONIO | 26/06/2018 | ASESOR EXTERNO EN SOULSIGHT DESIGN STRATEGY, S.L. | 14/06/2019 |
JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | IE LAW SCHOOL | 17/06/2019 |
DORADO SOTO, JAVIER | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 27/07/2018 | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK | 17/06/2019 |
CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO | GRUPO PATRIMONIO | 25/07/2018 | DIVERSIFY YOUR MONEY S.L. | 20/06/2019 |
MORENO PALANQUES, RUBEN | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA | 25/06/2019 |
IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 06/07/2018 | EDICIONES CONDE NAST S.A. | 25/06/2019 |
ROCA BASSAS, ANDREU | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO | GRUPO PATRIMONIO | 20/04/2017 | MARFINA SERVEIS S.L. | 25/06/2019 |
RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 15/03/2019 | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE | 26/06/2019 |
MIGUEL Y EGEA, RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 05/05/2017 | AUTONOMO | 01/07/2019 |
Nombre | CATALA POLO, RAFAEL |
---|---|
Alto cargo | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 01/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE BELAGUA 2013, S.A. |
Fecha de autorización | 13/06/2019 |
Nombre | RENGIFO ABBAD, ÁLVARO |
Alto cargo | PRESIDENTE DE CESCE |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Fecha de cese | 26/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR EXTERNO EN SOULSIGHT DESIGN STRATEGY, S.L. |
Fecha de autorización | 14/06/2019 |
Nombre | JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA |
Alto cargo | SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Fecha de cese | 08/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | IE LAW SCHOOL |
Fecha de autorización | 17/06/2019 |
Nombre | DORADO SOTO, JAVIER |
Alto cargo | D. GRAL. INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
Ministerio | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Fecha de cese | 27/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSULTOR DE ASUNTOS PUBLICOS EN WEBER SHANDWICK |
Fecha de autorización | 17/06/2019 |
Nombre | CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Fecha de cese | 25/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DIVERSIFY YOUR MONEY S.L. |
Fecha de autorización | 20/06/2019 |
Nombre | MORENO PALANQUES, RUBEN |
Alto cargo | S.E. DE RELACIONES CON LAS CORTES |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Fecha de cese | 08/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSULTOR POR CUENTA PROPIA |
Fecha de autorización | 25/06/2019 |
Nombre | IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT |
Alto cargo | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA |
Ministerio | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 06/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | EDICIONES CONDE NAST S.A. |
Fecha de autorización | 25/06/2019 |
Nombre | ROCA BASSAS, ANDREU |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Fecha de cese | 20/04/2017 |
Empresa / Atividad autorizada | MARFINA SERVEIS S.L. |
Fecha de autorización | 25/06/2019 |
Nombre | RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO |
Alto cargo | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA |
Ministerio | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Fecha de cese | 15/03/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE |
Fecha de autorización | 26/06/2019 |
Nombre | MIGUEL Y EGEA, RAMON |
Alto cargo | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA FRANCESA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 05/05/2017 |
Empresa / Atividad autorizada | AUTONOMO |
Fecha de autorización | 01/07/2019 |
Página 27 de 52