514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
MUÑOZ MERINO, ANA | D. GRAL. DE DEPORTES DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2015 | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REVISIÓN DE LA FINANCIACIÓN LOCAL | 09/02/2017 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2015 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. JOSÉ LUIS CUBERTA ALMAGRO | 26/04/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DE DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2015 | SETPOINT EVENTS | 24/02/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2015 | SERVICIOS PROFESIONALES CON LA FUNDACION FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS | 22/04/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2015 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. GABRIEL CASADO OLLERO | 19/04/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2015 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON INMOBILIARIA MORAGAS, S.A. | 06/03/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 28/08/2015 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. RAMÓN ASESIO BOLEA | 02/03/2016 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 29/08/2015 | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EMPRESA DISCOVERY NETWORKS, S.L. | 09/02/2017 |
MUÑOZ MERINO, ANA | D.G. DEPORTES | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 29/08/2015 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. CARLOS ANDREU BATLLÓ | 25/05/2016 |
MARTINEZ SIESO, JOSE JOAQUIN | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUESTO DE SANTANDER | FOMENTO | 22/09/2015 | AUTONOMO REGIMEN GENERAL. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | 26/04/2017 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
---|---|
Alto cargo | D. GRAL. DE DEPORTES DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REVISIÓN DE LA FINANCIACIÓN LOCAL |
Fecha de autorización | 09/02/2017 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. JOSÉ LUIS CUBERTA ALMAGRO |
Fecha de autorización | 26/04/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DE DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | SETPOINT EVENTS |
Fecha de autorización | 24/02/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | SERVICIOS PROFESIONALES CON LA FUNDACION FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS |
Fecha de autorización | 22/04/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. GABRIEL CASADO OLLERO |
Fecha de autorización | 19/04/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON INMOBILIARIA MORAGAS, S.A. |
Fecha de autorización | 06/03/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 28/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. RAMÓN ASESIO BOLEA |
Fecha de autorización | 02/03/2016 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 29/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EMPRESA DISCOVERY NETWORKS, S.L. |
Fecha de autorización | 09/02/2017 |
Nombre | MUÑOZ MERINO, ANA |
Alto cargo | D.G. DEPORTES |
Ministerio | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 29/08/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESIONAL INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA CON D. CARLOS ANDREU BATLLÓ |
Fecha de autorización | 25/05/2016 |
Nombre | MARTINEZ SIESO, JOSE JOAQUIN |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUESTO DE SANTANDER |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 22/09/2015 |
Empresa / Atividad autorizada | AUTONOMO REGIMEN GENERAL. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION |
Fecha de autorización | 26/04/2017 |
Página 9 de 52