514 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
RENGIFO ABBAD, ALVARO | PRESIDENTE DE CESCE | GRUPO PATRIMONIO | 26/06/2018 | VICEPRESIDENTE COMPAÑÍA FACTORIA CINE EMPRESARIAL | 15/10/2019 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. | FOMENTO | 19/07/2018 | PROFESOR EN INSTITUTO DE EMPRESA | 30/09/2019 |
CARRASCO GABALDON, JOSE | JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJERCITO DE TIERRA | DEFENSA | 01/03/2019 | ASESOR ESTRATEGICO EN EVERIS AEROESPACIAL | 27/09/2019 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. | 26/09/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 05/09/2019 |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA | 05/09/2019 |
ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIO | SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 22/06/2018 | DESPACHO GOMEZ-ACEBO & POMBO | 05/09/2019 |
SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA | GRUPO SEPI | 23/06/2018 | CONSEJERO DE 13TV, S.A. | 05/09/2019 |
GONZALEZ PICO, MARIA | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 08/06/2018 | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA | 26/08/2019 |
LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL | 18/06/2018 | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. | 02/08/2019 |
Nombre | RENGIFO ABBAD, ALVARO |
---|---|
Alto cargo | PRESIDENTE DE CESCE |
Ministerio | GRUPO PATRIMONIO |
Fecha de cese | 26/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | VICEPRESIDENTE COMPAÑÍA FACTORIA CINE EMPRESARIAL |
Fecha de autorización | 15/10/2019 |
Nombre | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Alto cargo | PRESIDENTE DE AENA, S.M.E, S.A. |
Ministerio | FOMENTO |
Fecha de cese | 19/07/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESOR EN INSTITUTO DE EMPRESA |
Fecha de autorización | 30/09/2019 |
Nombre | CARRASCO GABALDON, JOSE |
Alto cargo | JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJERCITO DE TIERRA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 01/03/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESOR ESTRATEGICO EN EVERIS AEROESPACIAL |
Fecha de autorización | 27/09/2019 |
Nombre | MORENES EULATE, PEDRO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Fecha de cese | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AMPER INGENIO, S.L. |
Fecha de autorización | 26/09/2019 |
Nombre | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN EVERIS AEROESPACIAL DEFENSA Y SEGURIDAD |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Nombre | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autorizada | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN OESIA |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Nombre | ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIO |
Alto cargo | SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Fecha de cese | 22/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | DESPACHO GOMEZ-ACEBO & POMBO |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Nombre | SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO |
Alto cargo | PRESIDENTE Y CONSEJERO DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION ESPAÑOLA |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 23/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | CONSEJERO DE 13TV, S.A. |
Fecha de autorización | 05/09/2019 |
Nombre | GONZALEZ PICO, MARIA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Fecha de cese | 08/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESORIA ESTRATEGICA EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, POR CUENTA PROPIA |
Fecha de autorización | 26/08/2019 |
Nombre | LASSALLE RUÍZ, JOSÉ MARÍA |
Alto cargo | SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL |
Ministerio | ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | COLABORADOR EXTERNO EN CONSULTORÍA PARA IDEOGRAMA, S.A. |
Fecha de autorización | 02/08/2019 |
Página 23 de 52