70 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | ELA AVIATION | 26/10/2023 |
BENGOECHEA MARTI, IGNACIO | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO | DEFENSA | 22/02/2023 | AIRBUS DEFENSE & SPACE | 31/08/2023 |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | INSTITUTO UNIVERSITARIO AMERIKE S.C. | 08/06/2023 |
SOLER SICILIA, ALBERT | D. GRAL. DEPORTES | CULTURA Y DEPORTE | 11/01/2023 | ESCOLA SALUT I ESPORT S.L. | 08/06/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD CARLOS III | 28/08/2023 |
GAYO RODRIGUEZ, CARMEN | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 07/06/2023 | ACCION CONTRA EL HAMBRE | 18/09/2023 |
PARDO DE VERA POSADA, ISABEL | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 22/02/2023 | FTI CONSULTING INC | 25/01/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ALANIS | 25/03/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 15/03/2024 |
VAZQUEZ ALARCON, FIDEL | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | 08/12/2023 | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL | 01/03/2024 |
Nombre | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
---|---|
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ELA AVIATION |
Fecha de autorización | 26/10/2023 |
Nombre | BENGOECHEA MARTI, IGNACIO |
Alto cargo | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | AIRBUS DEFENSE & SPACE |
Fecha de autorización | 31/08/2023 |
Nombre | SOLER SICILIA, ALBERT |
Alto cargo | D. GRAL. DEPORTES |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 11/01/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | INSTITUTO UNIVERSITARIO AMERIKE S.C. |
Fecha de autorización | 08/06/2023 |
Nombre | SOLER SICILIA, ALBERT |
Alto cargo | D. GRAL. DEPORTES |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 11/01/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ESCOLA SALUT I ESPORT S.L. |
Fecha de autorización | 08/06/2023 |
Nombre | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Alto cargo | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 26/07/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD CARLOS III |
Fecha de autorización | 28/08/2023 |
Nombre | GAYO RODRIGUEZ, CARMEN |
Alto cargo | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 07/06/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ACCION CONTRA EL HAMBRE |
Fecha de autorización | 18/09/2023 |
Nombre | PARDO DE VERA POSADA, ISABEL |
Alto cargo | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 22/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | FTI CONSULTING INC |
Fecha de autorización | 25/01/2024 |
Nombre | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alto cargo | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Fecha de cese | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ALANIS |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Alto cargo | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA |
Fecha de autorización | 15/03/2024 |
Nombre | VAZQUEZ ALARCON, FIDEL |
Alto cargo | D. GRAL. DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO (SEPES) (EPE) |
Ministerio | TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA |
Fecha de cese | 08/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ROCA CORPORACION EMPRESARIAL |
Fecha de autorización | 01/03/2024 |
Página 4 de 7