66 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | FUNDACION SURT | 26/03/2024 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO | 26/03/2024 |
CRUELLS LOPEZ, MARTA | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES | UNIVERSIDADES | 23/11/2023 | PROHABITATGE | 26/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | ALANIS | 25/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | FUNDACION INCIPE | 25/03/2024 |
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA | GRUPO SEPI | 28/12/2023 | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. | 25/03/2024 |
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS | MINISTRO DE CONSUMO | CONSUMO | 21/11/2023 | DIARIO.ES | 25/03/2024 |
BELLO MORA, MIGUEL | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL | CIENCIA E INNOVACION | 28/12/2023 | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL | 15/03/2024 |
BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) | DEFENSA | 28/12/2023 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA | 15/03/2024 |
Nombre | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
---|---|
Alto cargo | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Fecha de cese | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | FUNDACION SURT |
Fecha de autorización | 26/03/2024 |
Nombre | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alto cargo | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Fecha de cese | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO |
Fecha de autorización | 26/03/2024 |
Nombre | CRUELLS LOPEZ, MARTA |
Alto cargo | D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES |
Ministerio | UNIVERSIDADES |
Fecha de cese | 23/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | PROHABITATGE |
Fecha de autorización | 26/03/2024 |
Nombre | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autorizada | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alto cargo | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Fecha de cese | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ALANIS |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autorizada | FUNDACION INCIPE |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO |
Alto cargo | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS |
Alto cargo | MINISTRO DE CONSUMO |
Ministerio | CONSUMO |
Fecha de cese | 21/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | DIARIO.ES |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | BELLO MORA, MIGUEL |
Alto cargo | COMISIONADO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION Y TRANSFORMACION ECONOMICA (PERTE) AEROESPACIAL |
Ministerio | CIENCIA E INNOVACION |
Fecha de cese | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | CENTRO DE EXCELENCIA E INNOVACION PARA LA INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL |
Fecha de autorización | 15/03/2024 |
Nombre | BISBAL PONS, FRANCISCO DE PAULA |
Alto cargo | DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) |
Ministerio | DEFENSA |
Fecha de cese | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA |
Fecha de autorización | 15/03/2024 |
Página 1 de 7