- Inicio
- Publicidad activa
- Altos cargos
- Actividad privada
- Inicio
- Publicidad
- Cargos
- Privada
Actividad privada
66 Resultados encontrados
La cantidad de resultados a exportar debe ser inferior a
2000
resultados. Utilice los filtros de búsqueda para acotar el número de resultados encontrados.
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO
|
EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS
|
ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION
|
24/01/2024
|
FUNDACION INCIPE
|
25/03/2024
|
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO
|
PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA
|
GRUPO SEPI
|
28/12/2023
|
ATREVIA COMUNICACIàN, S.L.
|
25/03/2024
|
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS
|
MINISTRO DE CONSUMO
|
CONSUMO
|
21/11/2023
|
DIARIO.ES
|
25/03/2024
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
UNIVERSIDADES
|
23/11/2023
|
FUNDACION SURT
|
26/03/2024
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
UNIVERSIDADES
|
23/11/2023
|
ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO
|
26/03/2024
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
UNIVERSIDADES
|
23/11/2023
|
PROHABITATGE
|
26/03/2024
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO
|
EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS
|
ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION
|
24/01/2024
|
FUNDACION INCIPE
|
25/03/2024
|
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO
|
PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA
|
GRUPO SEPI
|
28/12/2023
|
ATREVIA COMUNICACIàN, S.L.
|
25/03/2024
|
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS
|
MINISTRO DE CONSUMO
|
CONSUMO
|
21/11/2023
|
DIARIO.ES
|
25/03/2024
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
UNIVERSIDADES
|
23/11/2023
|
FUNDACION SURT
|
26/03/2024
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
UNIVERSIDADES
|
23/11/2023
|
ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO
|
26/03/2024
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
UNIVERSIDADES
|
23/11/2023
|
PROHABITATGE
|
26/03/2024
|
Nombre
|
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO
|
Alto cargo
|
EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS
|
Ministerio
|
ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION
|
Fecha de cese
|
24/01/2024
|
Empresa / Atividad autorizada
|
FUNDACION INCIPE
|
Fecha de autorización
|
25/03/2024
|
Nombre
|
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO
|
Alto cargo
|
PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA
|
Ministerio
|
GRUPO SEPI
|
Fecha de cese
|
28/12/2023
|
Empresa / Atividad autorizada
|
ATREVIA COMUNICACIàN, S.L.
|
Fecha de autorización
|
25/03/2024
|
Nombre
|
GARZON ESPINOSA, ALBERTO CARLOS
|
Alto cargo
|
MINISTRO DE CONSUMO
|
Ministerio
|
CONSUMO
|
Fecha de cese
|
21/11/2023
|
Empresa / Atividad autorizada
|
DIARIO.ES
|
Fecha de autorización
|
25/03/2024
|
Nombre
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
Alto cargo
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
Ministerio
|
UNIVERSIDADES
|
Fecha de cese
|
23/11/2023
|
Empresa / Atividad autorizada
|
FUNDACION SURT
|
Fecha de autorización
|
26/03/2024
|
Nombre
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
Alto cargo
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
Ministerio
|
UNIVERSIDADES
|
Fecha de cese
|
23/11/2023
|
Empresa / Atividad autorizada
|
ALIA, ASSOCIACIO DE DONES PER LA RECERCA I L ACCIO
|
Fecha de autorización
|
26/03/2024
|
Nombre
|
CRUELLS LOPEZ, MARTA
|
Alto cargo
|
D. GABINETE MINISTRO DE UNIVERSIDADES
|
Ministerio
|
UNIVERSIDADES
|
Fecha de cese
|
23/11/2023
|
Empresa / Atividad autorizada
|
PROHABITATGE
|
Fecha de autorización
|
26/03/2024
|
Página 7 de 7
Anterior
1
2
3
4
5
6
7