509 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
LACRUZ GIMENO, PATRICIA | D. GRAL. DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA | SANIDAD | 31/08/2022 | REINCORPORACION A ESPECIALIZADA Y PRIMARIA LA HORTA MANISES S.A.U. | 30/09/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU | 30/09/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | GODO VERTICAL MEDIA, SL | 30/09/2022 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. | 07/09/2022 |
GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | SECRETARIO GENERAL DE CULTURA | CULTURA Y DEPORTE | 21/07/2021 | CABO ENDERROCAT, S.L. | 21/07/2022 |
MUÑIZ VILLA, MANUEL | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 14/07/2021 | PATRONATO FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS. IE UNIVERSIDAD | 18/07/2022 |
ALBELLA AMIGO, SEBASTIÁN | PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 16/12/2020 | EJERCICIO AUTONOMO DE LA ABOGACIA | 11/07/2022 |
TORRES RIESCO, JAVIER | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 30/06/2022 | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA | 08/07/2022 |
AZNAR CANO, ISMAEL | D. GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | 28/06/2022 | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L, | 04/07/2022 |
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 28/10/2020 | VISALIA ENERGIA, SL. | 29/06/2022 |
Nombre | LACRUZ GIMENO, PATRICIA |
---|---|
Alto cargo | D. GRAL. DE CARTERA COMUN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA |
Ministerio | SANIDAD |
Fecha de cese | 31/08/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | REINCORPORACION A ESPECIALIZADA Y PRIMARIA LA HORTA MANISES S.A.U. |
Fecha de autorización | 30/09/2022 |
Nombre | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU |
Fecha de autorización | 30/09/2022 |
Nombre | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | GODO VERTICAL MEDIA, SL |
Fecha de autorización | 30/09/2022 |
Nombre | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Alto cargo | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. |
Fecha de autorización | 07/09/2022 |
Nombre | GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
Alto cargo | SECRETARIO GENERAL DE CULTURA |
Ministerio | CULTURA Y DEPORTE |
Fecha de cese | 21/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | CABO ENDERROCAT, S.L. |
Fecha de autorización | 21/07/2022 |
Nombre | MUÑIZ VILLA, MANUEL |
Alto cargo | S.E. DE LA ESPAÑA GLOBAL |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 14/07/2021 |
Empresa / Atividad autorizada | PATRONATO FORO MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS. IE UNIVERSIDAD |
Fecha de autorización | 18/07/2022 |
Nombre | ALBELLA AMIGO, SEBASTIÁN |
Alto cargo | PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 16/12/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | EJERCICIO AUTONOMO DE LA ABOGACIA |
Fecha de autorización | 11/07/2022 |
Nombre | TORRES RIESCO, JAVIER |
Alto cargo | PRESIDENTE EJECUTIVO SAREB |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 30/06/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | DESPACHO DE ABOGADOS VIEIRA DE ALMEIDA |
Fecha de autorización | 08/07/2022 |
Nombre | AZNAR CANO, ISMAEL |
Alto cargo | D. GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL |
Ministerio | TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO |
Fecha de cese | 28/06/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L, |
Fecha de autorización | 04/07/2022 |
Nombre | BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON |
Alto cargo | EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE LA INDIA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 28/10/2020 |
Empresa / Atividad autorizada | VISALIA ENERGIA, SL. |
Fecha de autorización | 29/06/2022 |
Página 8 de 51