12 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 02/08/2022 | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE | 27/10/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU | 30/09/2022 |
RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 21/09/2022 | GODO VERTICAL MEDIA, SL | 30/09/2022 |
POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 15/02/2023 | ONDA CERO S.L. | 26/06/2023 |
GAYO RODRIGUEZ, CARMEN | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 07/06/2023 | ACCION CONTRA EL HAMBRE | 18/09/2023 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | LLORENTE Y CUENCA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | UNIVERSIDAD DE MALAGA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | GRUPO OESIA | 12/02/2024 |
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 29/11/2023 | REDONDO Y ASOCIADOS | 12/02/2024 |
Nombre | ANTOLIN LLORENTE, ION FERNANDO |
---|---|
Alto cargo | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION INFORMATIVA |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 02/08/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | DIRECTOR DE COMUNICACION DEL PSOE |
Fecha de autorización | 27/10/2022 |
Nombre | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | LA VANGUARDIA EDICIONES SLU |
Fecha de autorización | 30/09/2022 |
Nombre | RODRIGUEZ MARIN, MARIA DELIA |
Alto cargo | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DIGITAL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 21/09/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | GODO VERTICAL MEDIA, SL |
Fecha de autorización | 30/09/2022 |
Nombre | POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA |
Alto cargo | ALTO COMISIONADO PARA ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 15/02/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ONDA CERO S.L. |
Fecha de autorización | 26/06/2023 |
Nombre | GAYO RODRIGUEZ, CARMEN |
Alto cargo | D. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 07/06/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ACCION CONTRA EL HAMBRE |
Fecha de autorización | 18/09/2023 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | LLORENTE Y CUENCA |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD DE MALAGA |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | GRUPO OESIA |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Nombre | BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL |
Alto cargo | D. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministerio | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Fecha de cese | 29/11/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | REDONDO Y ASOCIADOS |
Fecha de autorización | 12/02/2024 |
Página 1 de 2