- Inicio
- Publicidad activa
- Altos cargos
- Actividad privada
- Inicio
- Publicidad
- Cargos
- Privada
Actividad privada
12 Resultados encontrados
La cantidad de resultados a exportar debe ser inferior a
2000
resultados. Utilice los filtros de búsqueda para acotar el número de resultados encontrados.
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
GUIRAO CABRERA, JOSE
|
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|
CULTURA Y DEPORTE
|
13/01/2020
|
REINGRESO EN FUNDACION MONTEMADRID
|
22/04/2020
|
HUERTA HERNANDEZ, MAXIMO
|
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|
CULTURA Y DEPORTE
|
13/06/2018
|
CATORCE COMUNICACIÓN, S.L.
|
11/06/2019
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
Nombre
|
Alto cargo
|
Ministerio
|
Fecha de cese
|
Empresa / Atividad autorizada
|
Fecha de autorización
|
GUIRAO CABRERA, JOSE
|
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|
CULTURA Y DEPORTE
|
13/01/2020
|
REINGRESO EN FUNDACION MONTEMADRID
|
22/04/2020
|
HUERTA HERNANDEZ, MAXIMO
|
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|
CULTURA Y DEPORTE
|
13/06/2018
|
CATORCE COMUNICACIÓN, S.L.
|
11/06/2019
|
Nombre
|
GUIRAO CABRERA, JOSE
|
Alto cargo
|
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|
Ministerio
|
CULTURA Y DEPORTE
|
Fecha de cese
|
13/01/2020
|
Empresa / Atividad autorizada
|
REINGRESO EN FUNDACION MONTEMADRID
|
Fecha de autorización
|
22/04/2020
|
Nombre
|
HUERTA HERNANDEZ, MAXIMO
|
Alto cargo
|
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|
Ministerio
|
CULTURA Y DEPORTE
|
Fecha de cese
|
13/06/2018
|
Empresa / Atividad autorizada
|
CATORCE COMUNICACIÓN, S.L.
|
Fecha de autorización
|
11/06/2019
|
Página 2 de 2
Anterior
1
2