3 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 18/09/2023 | LYNTIA ACCESS | 22/12/2023 |
CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPO SEPI | 07/12/2023 | EL PAIS | 16/01/2024 |
RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA | GRUPO SEPI | 28/12/2023 | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. | 25/03/2024 |
Nombre | SAENZ DE UGARTE SEVILLA, ALBERTO |
---|---|
Alto cargo | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM, S.A. (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 18/09/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | LYNTIA ACCESS |
Fecha de autorización | 22/12/2023 |
Nombre | CAÑAS PITA DE LA VEGA, MARINA GABRIELA |
Alto cargo | PRESIDENTA DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 07/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | EL PAIS |
Fecha de autorización | 16/01/2024 |
Nombre | RUIZ MATEOS, MARIA DEL ROSARIO |
Alto cargo | PRESIDENTA DEL HIPODROMO DE LA ZARZUELA |
Ministerio | GRUPO SEPI |
Fecha de cese | 28/12/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | ATREVIA COMUNICACIàN, S.L. |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Página 1 de 1
1