4 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL | 25/03/2024 |
DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 24/01/2024 | FUNDACION INCIPE | 25/03/2024 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. | 07/09/2022 |
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 21/07/2022 | AMERICAN UNIVERSITY | 07/02/2022 |
Nombre | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
---|---|
Alto cargo | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autorizada | TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ, RICARDO |
Alto cargo | EMBAJADOR EN EL REINO DE MARRUECOS |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 24/01/2024 |
Empresa / Atividad autorizada | FUNDACION INCIPE |
Fecha de autorización | 25/03/2024 |
Nombre | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Alto cargo | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L. |
Fecha de autorización | 07/09/2022 |
Nombre | GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO |
Alto cargo | EMBAJADOR REPRESENTANTA PERMANENTE ANTE LA UNION EUROPEA |
Ministerio | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Fecha de cese | 21/07/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | AMERICAN UNIVERSITY |
Fecha de autorización | 07/02/2022 |
Página 1 de 1
1