7 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 05/08/2022 | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. | 25/09/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | TALDIG GRUPO, S.L. | 12/04/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | DEUSTO BUSINESS SCHOOL | 28/03/2023 |
OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | 28/12/2022 | GRUPO PRISMA | 28/03/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD CARLOS III | 28/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | SENIOR EXPERT EN LA OCDE | 28/08/2023 |
CANEDO ARRILLAGA, PILAR | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 26/07/2023 | UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 28/08/2023 |
Nombre | GOMARA HERNANDEZ, JOSE LUIS |
---|---|
Alto cargo | D. GRAL. ADJUNTO DEL SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIO DEL CONSEJO |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 05/08/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | HELIOS HEALTHCARE SPAIN S.L. |
Fecha de autorización | 25/09/2023 |
Nombre | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alto cargo | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Fecha de cese | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | TALDIG GRUPO, S.L. |
Fecha de autorización | 12/04/2023 |
Nombre | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alto cargo | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Fecha de cese | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | DEUSTO BUSINESS SCHOOL |
Fecha de autorización | 28/03/2023 |
Nombre | OLIVERA PEREZ-FRADE, NIEVES |
Alto cargo | DIRECTORA DE LA FUNDACION ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL (EOI) |
Ministerio | INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO |
Fecha de cese | 28/12/2022 |
Empresa / Atividad autorizada | GRUPO PRISMA |
Fecha de autorización | 28/03/2023 |
Nombre | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Alto cargo | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 26/07/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD CARLOS III |
Fecha de autorización | 28/08/2023 |
Nombre | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Alto cargo | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 26/07/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | SENIOR EXPERT EN LA OCDE |
Fecha de autorización | 28/08/2023 |
Nombre | CANEDO ARRILLAGA, PILAR |
Alto cargo | CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA |
Ministerio | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Fecha de cese | 26/07/2023 |
Empresa / Atividad autorizada | UNIVERSIDAD DE DEUSTO |
Fecha de autorización | 28/08/2023 |
Página 1 de 1
1