18 Resultados encontrados
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alto cargo | Ministerio | Fecha de cese | Empresa / Atividad autorizada | Fecha de autorización |
LÓPEZ RODRIGO, JOSÉ MANUEL | DIRECTOR FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA | JUSTICIA | 04/10/2013 | D. DE UN CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN TOMILLO | 29/01/2014 |
COTO DEL VALLE, CRISTINA | D. GABINETE MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 02/08/2014 | DESPACHO DE ABOGADO ALBIÑANA-SUAREZ DE LEZO | 26/09/2014 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA | 09/01/2015 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | PROFESOR AYUDANTE EN EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | 16/04/2015 |
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO | MINISTRO DE JUSTICIA | JUSTICIA | 23/09/2014 | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. | 23/04/2015 |
TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO | FISCAL GENERAL DEL ESTADO | JUSTICIA | 19/12/2014 | DESPACHO GARRIGUES | 10/07/2015 |
ROMAN GARCIA, FERNANDO | S.E. JUSTICIA | JUSTICIA | 10/10/2014 | DOCENTE EN CUNEF | 08/01/2016 |
DORADO PICON, ANTONIO | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUSTICIA | 29/06/2018 | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA | 18/06/2018 |
PONCE VELASCO, PILAR | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA | JUSTICIA | 18/06/2018 | ASESORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | 18/10/2018 |
ARIAS CANGA, FERNANDO | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA | JUSTICIA | 23/12/2016 | ASOCIACIÓN ATIEMPO | 13/11/2018 |
Nombre | LÓPEZ RODRIGO, JOSÉ MANUEL |
---|---|
Alto cargo | DIRECTOR FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 04/10/2013 |
Empresa / Atividad autorizada | D. DE UN CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN TOMILLO |
Fecha de autorización | 29/01/2014 |
Nombre | COTO DEL VALLE, CRISTINA |
Alto cargo | D. GABINETE MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 02/08/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | DESPACHO DE ABOGADO ALBIÑANA-SUAREZ DE LEZO |
Fecha de autorización | 26/09/2014 |
Nombre | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Alto cargo | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 23/09/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA |
Fecha de autorización | 09/01/2015 |
Nombre | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Alto cargo | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 23/09/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | PROFESOR AYUDANTE EN EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA |
Fecha de autorización | 16/04/2015 |
Nombre | RUIZ-GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO |
Alto cargo | MINISTRO DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 23/09/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | SOCIEDAD THINKING HEADS GROUP, S.L. |
Fecha de autorización | 23/04/2015 |
Nombre | TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO |
Alto cargo | FISCAL GENERAL DEL ESTADO |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 19/12/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | DESPACHO GARRIGUES |
Fecha de autorización | 10/07/2015 |
Nombre | ROMAN GARCIA, FERNANDO |
Alto cargo | S.E. JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 10/10/2014 |
Empresa / Atividad autorizada | DOCENTE EN CUNEF |
Fecha de autorización | 08/01/2016 |
Nombre | DORADO PICON, ANTONIO |
Alto cargo | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 29/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA |
Fecha de autorización | 18/06/2018 |
Nombre | PONCE VELASCO, PILAR |
Alto cargo | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autorizada | ASESORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS |
Fecha de autorización | 18/10/2018 |
Nombre | ARIAS CANGA, FERNANDO |
Alto cargo | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Fecha de cese | 23/12/2016 |
Empresa / Atividad autorizada | ASOCIACIÓN ATIEMPO |
Fecha de autorización | 13/11/2018 |
Página 1 de 2