89 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Wert Ortega, José Ignacio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 4598,79€ | 4598,79€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Nome | Wert Ortega, José Ignacio |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Oficina | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte |
Data de finalización | 26/06/2015 |
Data de percepción iniciar | 02/07/2015 |
Data fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 4598,79€ |
Total percibida* | 4598,79€ |
Nome | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de finalización | 30/08/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/09/2014 |
Data fin de percepción* | 01/11/2014 |
Percepción mensual | 6311,40€ |
Total percibida* | 12622,80€ |
Nome | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 01/05/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/05/2014 |
Data fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibida* | 207713,32€ |
Nome | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Lorenzo Almendros, Bernardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 9389,94€ |
Total percibida* | 225358,56€ |
Nome | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7814,80€ |
Total percibida* | 187555,20€ |
Nome | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibida* | 192390,96€ |
Páxina 8 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seguinte
* Para os casos de finalización da prestación