89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
Rumi Ibañez, Mª Consuelo | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 11/09/2021 | 6910,89€ | 133112,72€ |
Granado Martínez, Octavio José | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 14/01/2020 | 01/02/2020 | 27/08/2021 | 6910,89€ | 129887,62€ |
Guirao Cabrera, José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Ministro de Cultura y Deporte | 12/01/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 4990,54€ | 19962,16€ |
Sanz Roldán, Félix | Ministerio de la Presidencia | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 05/07/2019 | 01/08/2019 | 09/07/2020 | 6848,98€ | 76160,96€ |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Velasco García, Rosario | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
Fabra Utray, Jorge | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
Nom | De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe |
Data de cessament | 04/02/2020 |
Data inici de percepció | 01/03/2020 |
Data fi de percepció* | 13/10/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 133667,69€ |
Nom | Rienda Contreras, Mª José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 29/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 21/02/2020 |
Percepció mensual | 5907,76€ |
Total percebut* | 5907,76€ |
Nom | Rumi Ibañez, Mª Consuelo |
Ministeri | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
Data de cessament | 29/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 11/09/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 133112,72€ |
Nom | Granado Martínez, Octavio José |
Ministeri | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social |
Data de cessament | 14/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 27/08/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 129887,62€ |
Nom | Guirao Cabrera, José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Ministro de Cultura y Deporte |
Data de cessament | 12/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 01/06/2020 |
Percepció mensual | 4990,54€ |
Total percebut* | 19962,16€ |
Nom | Sanz Roldán, Félix |
Ministeri | Ministerio de la Presidencia |
Càrrec | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia |
Data de cessament | 05/07/2019 |
Data inici de percepció | 01/08/2019 |
Data fi de percepció* | 09/07/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 76160,96€ |
Nom | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6948,18€ |
Total percebut* | 196202,49€ |
Nom | Castelló Boronat, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 161481,96€ |
Nom | Velasco García, Rosario |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 191481,96€ |
Nom | Fabra Utray, Jorge |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 02/02/2019 |
Data inici de percepció | 01/03/2019 |
Data fi de percepció* | 23/04/2020 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 91947,75€ |
Pàgina 4 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació