89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Nieto Ballesteros, José Antonio | Ministerio del Interior | Ex Secretario de Estado de Seguridad | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/01/2019 | 6549,33€ | 39295,98€ |
Lete Lasa, José Ramón | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 12/12/2018 | 6549,33€ | 35366,38€ |
González Laya, María Aránzazu | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 5090,35€ | 35133,40€ |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Celaá Diéguez, María Isabel | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 25/01/2022 | 5090,35€ | 29194,66€ |
Iglesias Turrión, Pablo | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 04/09/2021 | 5316,42€ | 27290,96€ |
Díaz López, María Pilar | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales | 05/10/2018 | 01/11/2018 | 27/02/2019 | 6549,33€ | 25542,39€ |
Bermúdez De Castro Mur, Roberto | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 15/10/2018 | 6549,33€ | 22922,65€ |
Redondo Bacaicoa, Iván | Presidencia del Gobierno | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno | 13/07/2021 | 01/08/2021 | 07/11/2021 | 6910,89€ | 22345,21€ |
Guirao Cabrera, José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Ministro de Cultura y Deporte | 12/01/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 4990,54€ | 19962,16€ |
Nom | Nieto Ballesteros, José Antonio |
---|---|
Ministeri | Ministerio del Interior |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Seguridad |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 01/01/2019 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 39295,98€ |
Nom | Lete Lasa, José Ramón |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 22/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 12/12/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 35366,38€ |
Nom | González Laya, María Aránzazu |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Data de cessament | 10/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 28/02/2022 |
Percepció mensual | 5090,35€ |
Total percebut* | 35133,40€ |
Nom | Navia Simón, Daniel |
Ministeri | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Energía |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 01/11/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 32746,65€ |
Nom | Celaá Diéguez, María Isabel |
Ministeri | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
Càrrec | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional |
Data de cessament | 10/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 25/01/2022 |
Percepció mensual | 5090,35€ |
Total percebut* | 29194,66€ |
Nom | Iglesias Turrión, Pablo |
Ministeri | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Càrrec | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno |
Data de cessament | 30/03/2021 |
Data inici de percepció | 01/04/2021 |
Data fi de percepció* | 04/09/2021 |
Percepció mensual | 5316,42€ |
Total percebut* | 27290,96€ |
Nom | Díaz López, María Pilar |
Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales |
Data de cessament | 05/10/2018 |
Data inici de percepció | 01/11/2018 |
Data fi de percepció* | 27/02/2019 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 25542,39€ |
Nom | Bermúdez De Castro Mur, Roberto |
Ministeri | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales |
Càrrec | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 15/10/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 22922,65€ |
Nom | Redondo Bacaicoa, Iván |
Ministeri | Presidencia del Gobierno |
Càrrec | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno |
Data de cessament | 13/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 07/11/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 22345,21€ |
Nom | Guirao Cabrera, José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Ministro de Cultura y Deporte |
Data de cessament | 12/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 01/06/2020 |
Percepció mensual | 4990,54€ |
Total percebut* | 19962,16€ |
Pàgina 6 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació