89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Colino Martínez, Antonio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6247,73€ | 149945,50€ |
Martínez Ten, Carmen | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Velasco García, Rosario | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
Fabra Utray, Jorge | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 01/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Segura Sánchez, Julio | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 08/10/2012 | 08/10/2012 | 07/10/2014 | 9955,13€ | 236789,88€ |
Sánchez Sánchez, Roberto | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales | 04/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2024 | 7403,12€ | 0,00€ |
Cueva Fernández, Ana De La | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 11/05/2021 | 01/06/2021 | 19/07/2021 | 6910,89€ | 11287,79€ |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Nom | Colino Martínez, Antonio |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 29/12/2012 |
Data inici de percepció | 02/01/2013 |
Data fi de percepció* | 04/12/2014 |
Percepció mensual | 6247,73€ |
Total percebut* | 149945,50€ |
Nom | Martínez Ten, Carmen |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 29/12/2012 |
Data inici de percepció | 02/01/2013 |
Data fi de percepció* | 01/01/2015 |
Percepció mensual | 6546,82€ |
Total percebut* | 157123,60€ |
Nom | Castelló Boronat, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 161481,96€ |
Nom | Velasco García, Rosario |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 191481,96€ |
Nom | Fabra Utray, Jorge |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 02/02/2019 |
Data inici de percepció | 01/03/2019 |
Data fi de percepció* | 23/04/2020 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 91947,75€ |
Nom | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información |
Data de cessament | 18/11/2016 |
Data inici de percepció | 01/12/2016 |
Data fi de percepció* | 01/11/2018 |
Percepció mensual | 6438,38€ |
Total percebut* | 154629,62€ |
Nom | Segura Sánchez, Julio |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 08/10/2012 |
Data inici de percepció | 08/10/2012 |
Data fi de percepció* | 07/10/2014 |
Percepció mensual | 9955,13€ |
Total percebut* | 236789,88€ |
Nom | Sánchez Sánchez, Roberto |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales |
Data de cessament | 04/10/2022 |
Data inici de percepció | 01/11/2022 |
Data fi de percepció* | 31/10/2024 |
Percepció mensual | 7403,12€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Cueva Fernández, Ana De La |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de cessament | 11/05/2021 |
Data inici de percepció | 01/06/2021 |
Data fi de percepció* | 19/07/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 11287,79€ |
Nom | Lafuente Felez, Alberto |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 08/10/2015 |
Percepció mensual | 8762,54€ |
Total percebut* | 203585,34€ |
Pàgina 8 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació