89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Gallach Figueras, Cristina | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe | 20/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 7049,12€ | 49122,63€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Vera Ruiz-Herrera, Noelia | Ministerio de Igualdad | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género | 11/10/2021 | 01/11/2021 | 27/07/2023 | 7306,02€ | 148983,32€ |
Alvarez Peralta, Ignacio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Franco Pardo, José Manuel | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 13/06/2023 | 01/07/2023 | 22/07/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Nom | Gallach Figueras, Cristina |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe |
Data de cessament | 20/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 28/02/2022 |
Percepció mensual | 7049,12€ |
Total percebut* | 49122,63€ |
Nom | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Nom | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Nom | Costas Comesaña, Julio |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Nom | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera CNMC |
Data de cessament | 23/09/2017 |
Data inici de percepció | 01/10/2017 |
Data fi de percepció* | 30/09/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 23/09/2017 |
Data inici de percepció | 01/10/2017 |
Data fi de percepció* | 30/09/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 30/06/2017 |
Data inici de percepció | 01/07/2017 |
Data fi de percepció* | 30/06/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Vera Ruiz-Herrera, Noelia |
Ministeri | Ministerio de Igualdad |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género |
Data de cessament | 11/10/2021 |
Data inici de percepció | 01/11/2021 |
Data fi de percepció* | 27/07/2023 |
Percepció mensual | 7306,02€ |
Total percebut* | 148983,32€ |
Nom | Alvarez Peralta, Ignacio |
Ministeri | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales |
Data de cessament | 28/11/2023 |
Data inici de percepció | 01/12/2023 |
Data fi de percepció* | 22/12/2023 |
Percepció mensual | 7306,02€ |
Total percebut* | 5357,75€ |
Nom | Franco Pardo, José Manuel |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 13/06/2023 |
Data inici de percepció | 01/07/2023 |
Data fi de percepció* | 22/07/2023 |
Percepció mensual | 7306,02€ |
Total percebut* | 5357,75€ |
Pàgina 7 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació