89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Rodríguez Martí, Manuel | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6600,63€ | 164729,87€ |
García Rodríguez, María | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 26/12/2019 | 6601,84€ | 118833,16€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Velasco García, Rosario | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
Fabra Utray, Jorge | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Sanz Roldán, Félix | Ministerio de la Presidencia | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 05/07/2019 | 01/08/2019 | 09/07/2020 | 6848,98€ | 76160,96€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Lozano Domingo, Irene | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
Nom | Rodríguez Martí, Manuel |
---|---|
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Càrrec | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 24/05/2022 |
Data inici de percepció | 01/06/2022 |
Data fi de percepció* | 31/05/2024 |
Percepció mensual | 6600,63€ |
Total percebut* | 164729,87€ |
Nom | García Rodríguez, María |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 26/12/2019 |
Percepció mensual | 6601,84€ |
Total percebut* | 118833,16€ |
Nom | Castelló Boronat, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 161481,96€ |
Nom | Velasco García, Rosario |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 31/03/2019 |
Data inici de percepció | 01/04/2019 |
Data fi de percepció* | 31/03/2021 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 191481,96€ |
Nom | Fabra Utray, Jorge |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 02/02/2019 |
Data inici de percepció | 01/03/2019 |
Data fi de percepció* | 23/04/2020 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 91947,75€ |
Nom | Lassalle Ruiz, José María |
Ministeri | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2019 |
Percepció mensual | 6671,31€ |
Total percebut* | 93398,36€ |
Nom | Marín Hellín, Marcial |
Ministeri | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 06/06/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 157183,90€ |
Nom | Sanz Roldán, Félix |
Ministeri | Ministerio de la Presidencia |
Càrrec | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia |
Data de cessament | 05/07/2019 |
Data inici de percepció | 01/08/2019 |
Data fi de percepció* | 09/07/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 76160,96€ |
Nom | Mártinez Castro, Carmen |
Ministeri | Presidencia del Gobierno |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 30/06/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 160756,60€ |
Nom | Lozano Domingo, Irene |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 30/03/2021 |
Data inici de percepció | 01/04/2021 |
Data fi de percepció* | 07/06/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 15434,32€ |
Pàgina 5 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació