89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Duque Duque, Pedro Francisco | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ex Ministro de Cienca en Innovación | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 30/04/2022 | 5090,35€ | 45314,10€ |
Maroto Illera, Reyes | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo | 27/03/2023 | 01/04/2023 | 16/06/2023 | 5294,34€ | 13412,33€ |
Franco Pardo, José Manuel | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 13/06/2023 | 01/07/2023 | 22/07/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Vera Ruiz-Herrera, Noelia | Ministerio de Igualdad | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género | 11/10/2021 | 01/11/2021 | 27/07/2023 | 7306,02€ | 148983,32€ |
Alvarez Peralta, Ignacio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Pardo de Vera Posada, Isabel | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 21/02/2023 | 01/03/2023 | 31/01/2024 | 7333,19€ | 80393,38€ |
Serena Sender, Josep María | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 181958,40€ |
Rodríguez Martí, Manuel | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6600,63€ | 164729,87€ |
Esteban López, Paz | Ministerio de Defensa | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 7403,12€ | 174122,32€ |
Sánchez Sánchez, Roberto | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales | 04/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2024 | 7403,12€ | 0,00€ |
Nom | Duque Duque, Pedro Francisco |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
Càrrec | Ex Ministro de Cienca en Innovación |
Data de cessament | 10/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 30/04/2022 |
Percepció mensual | 5090,35€ |
Total percebut* | 45314,10€ |
Nom | Maroto Illera, Reyes |
Ministeri | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Càrrec | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo |
Data de cessament | 27/03/2023 |
Data inici de percepció | 01/04/2023 |
Data fi de percepció* | 16/06/2023 |
Percepció mensual | 5294,34€ |
Total percebut* | 13412,33€ |
Nom | Franco Pardo, José Manuel |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 13/06/2023 |
Data inici de percepció | 01/07/2023 |
Data fi de percepció* | 22/07/2023 |
Percepció mensual | 7306,02€ |
Total percebut* | 5357,75€ |
Nom | Vera Ruiz-Herrera, Noelia |
Ministeri | Ministerio de Igualdad |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género |
Data de cessament | 11/10/2021 |
Data inici de percepció | 01/11/2021 |
Data fi de percepció* | 27/07/2023 |
Percepció mensual | 7306,02€ |
Total percebut* | 148983,32€ |
Nom | Alvarez Peralta, Ignacio |
Ministeri | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales |
Data de cessament | 28/11/2023 |
Data inici de percepció | 01/12/2023 |
Data fi de percepció* | 22/12/2023 |
Percepció mensual | 7306,02€ |
Total percebut* | 5357,75€ |
Nom | Pardo de Vera Posada, Isabel |
Ministeri | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Data de cessament | 21/02/2023 |
Data inici de percepció | 01/03/2023 |
Data fi de percepció* | 31/01/2024 |
Percepció mensual | 7333,19€ |
Total percebut* | 80393,38€ |
Nom | Serena Sender, Josep María |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Càrrec | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 01/03/2022 |
Data inici de percepció | 01/04/2022 |
Data fi de percepció* | 31/03/2024 |
Percepció mensual | 7311,78€ |
Total percebut* | 181958,40€ |
Nom | Rodríguez Martí, Manuel |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Càrrec | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 24/05/2022 |
Data inici de percepció | 01/06/2022 |
Data fi de percepció* | 31/05/2024 |
Percepció mensual | 6600,63€ |
Total percebut* | 164729,87€ |
Nom | Esteban López, Paz |
Ministeri | Ministerio de Defensa |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado Directora del CNI |
Data de cessament | 10/05/2022 |
Data inici de percepció | 01/06/2022 |
Data fi de percepció* | 31/05/2024 |
Percepció mensual | 7403,12€ |
Total percebut* | 174122,32€ |
Nom | Sánchez Sánchez, Roberto |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales |
Data de cessament | 04/10/2022 |
Data inici de percepció | 01/11/2022 |
Data fi de percepció* | 31/10/2024 |
Percepció mensual | 7403,12€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Pàgina 8 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació