89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Alvarez Peralta, Ignacio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Iglesias Turrión, Pablo | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 04/09/2021 | 5316,42€ | 27290,96€ |
Beteta Barreda, Antonio Germán | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 30/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Burgos Gallego, Tomás | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
Jalloul Muro, Hana | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 07/06/2021 | 6910,89€ | 15434,32€ |
De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín | Ministerio de Fomento | Ex MInistro de Fomento | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 4773,51€ | 14479,65€ |
Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián | Ministerio de Justicia | Ex Secretario de Estado de Justicia | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 21/10/2025 | 7403,12€ | 0,00€ |
Soria López, José Manuel | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2017 | 4644,70€ | 41803,02€ |
Gurguí Ferrer, Antoni | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Nom | Alvarez Peralta, Ignacio |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Derechos Sociales |
Data de cessament | 28/11/2023 |
Data inici de percepció | 01/12/2023 |
Data fi de percepció* | 22/12/2023 |
Percepció mensual | 7306,02€ |
Total percebut* | 5357,75€ |
Nom | Iglesias Turrión, Pablo |
Ministeri | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Càrrec | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno |
Data de cessament | 30/03/2021 |
Data inici de percepció | 01/04/2021 |
Data fi de percepció* | 04/09/2021 |
Percepció mensual | 5316,42€ |
Total percebut* | 27290,96€ |
Nom | Beteta Barreda, Antonio Germán |
Ministeri | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas |
Data de cessament | 18/11/2016 |
Data inici de percepció | 01/12/2016 |
Data fi de percepció* | 30/11/2018 |
Percepció mensual | 6438,38€ |
Total percebut* | 154629,62€ |
Nom | Burgos Gallego, Tomás |
Ministeri | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de la Seguridad Social |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 17/06/2019 |
Percepció mensual | 6363,42€ |
Total percebut* | 76361,04€ |
Nom | Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo |
Ministeri | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Empleo |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 07/01/2019 |
Percepció mensual | 5842,80€ |
Total percebut* | 40899,33€ |
Nom | Jalloul Muro, Hana |
Ministeri | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
Data de cessament | 30/03/2021 |
Data inici de percepció | 01/04/2021 |
Data fi de percepció* | 07/06/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 15434,32€ |
Nom | De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín |
Ministeri | Ministerio de Fomento |
Càrrec | Ex MInistro de Fomento |
Data de cessament | 01/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 01/10/2018 |
Percepció mensual | 4773,51€ |
Total percebut* | 14479,65€ |
Nom | Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián |
Ministeri | Ministerio de Justicia |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Justicia |
Data de cessament | 28/11/2023 |
Data inici de percepció | 01/12/2023 |
Data fi de percepció* | 21/10/2025 |
Percepció mensual | 7403,12€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Soria López, José Manuel |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo |
Data de cessament | 16/04/2016 |
Data inici de percepció | 02/05/2016 |
Data fi de percepció* | 01/02/2017 |
Percepció mensual | 4644,70€ |
Total percebut* | 41803,02€ |
Nom | Gurguí Ferrer, Antoni |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 19/10/2015 |
Data inici de percepció | 01/01/2015 |
Data fi de percepció* | 30/10/2017 |
Percepció mensual | 6247,73€ |
Total percebut* | 151969,32€ |
Pàgina 7 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació