89 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Burgos Gallego, Tomás | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
Benzo Sáinz, Fernando | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Cultura | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2019 | 6131,58€ | 79710,57€ |
Pardo de Vera Posada, Isabel | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 21/02/2023 | 01/03/2023 | 31/01/2024 | 7333,19€ | 80393,38€ |
Fabra Utray, Jorge | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
García Rodríguez, María | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 26/12/2019 | 6601,84€ | 118833,16€ |
Granado Martínez, Octavio José | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 14/01/2020 | 01/02/2020 | 27/08/2021 | 6910,89€ | 129887,62€ |
Nom | Burgos Gallego, Tomás |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de la Seguridad Social |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 17/06/2019 |
Percepció mensual | 6363,42€ |
Total percebut* | 76361,04€ |
Nom | Benzo Sáinz, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Cultura |
Data de cessament | 22/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 02/07/2019 |
Percepció mensual | 6131,58€ |
Total percebut* | 79710,57€ |
Nom | Pardo de Vera Posada, Isabel |
Ministeri | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
Data de cessament | 21/02/2023 |
Data inici de percepció | 01/03/2023 |
Data fi de percepció* | 31/01/2024 |
Percepció mensual | 7333,19€ |
Total percebut* | 80393,38€ |
Nom | Fabra Utray, Jorge |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 02/02/2019 |
Data inici de percepció | 01/03/2019 |
Data fi de percepció* | 23/04/2020 |
Percepció mensual | 6631,16€ |
Total percebut* | 91947,75€ |
Nom | Lassalle Ruiz, José María |
Ministeri | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2019 |
Percepció mensual | 6671,31€ |
Total percebut* | 93398,36€ |
Nom | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | García Rodríguez, María |
Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 26/12/2019 |
Percepció mensual | 6601,84€ |
Total percebut* | 118833,16€ |
Nom | Granado Martínez, Octavio José |
Ministeri | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social |
Data de cessament | 14/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 27/08/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 129887,62€ |
Pàgina 6 de 9
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació