73 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
Gallach Figueras, Cristina | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe | 20/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 7049,12€ | 49122,63€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Franco Pardo, José Manuel | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 13/06/2023 | 01/07/2023 | 22/07/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Nome | De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe |
Data de finalización | 04/02/2020 |
Data de percepción iniciar | 01/03/2020 |
Data fin de percepción* | 13/10/2021 |
Percepción mensual | 6910,89€ |
Total percibida* | 133667,69€ |
Nome | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 31/03/2019 |
Data de percepción iniciar | 01/04/2019 |
Data fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6948,18€ |
Total percibida* | 196202,49€ |
Nome | Gallach Figueras, Cristina |
Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe |
Data de finalización | 20/07/2021 |
Data de percepción iniciar | 01/08/2021 |
Data fin de percepción* | 28/02/2022 |
Percepción mensual | 7049,12€ |
Total percibida* | 49122,63€ |
Nome | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera CNMC |
Data de finalización | 23/09/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2017 |
Data fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero CNMC |
Data de finalización | 23/09/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2017 |
Data fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero CNMC |
Data de finalización | 30/06/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2017 |
Data fin de percepción* | 30/06/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Franco Pardo, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Oficina | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Data de finalización | 13/06/2023 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2023 |
Data fin de percepción* | 22/07/2023 |
Percepción mensual | 7306,02€ |
Total percibida* | 5357,75€ |
Páxina 6 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguinte
* Para os casos de finalización da prestación