73 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Nieto Ballesteros, José Antonio | Ministerio del Interior | Ex Secretario de Estado de Seguridad | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/01/2019 | 6549,33€ | 39295,98€ |
Díaz López, María Pilar | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales | 05/10/2018 | 01/11/2018 | 27/02/2019 | 6549,33€ | 25542,39€ |
Lete Lasa, José Ramón | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 12/12/2018 | 6549,33€ | 35366,38€ |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Bermúdez De Castro Mur, Roberto | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 15/10/2018 | 6549,33€ | 22922,65€ |
García Rodríguez, María | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 26/12/2019 | 6601,84€ | 118833,16€ |
Castelló Boronat, Fernando | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
Velasco García, Rosario | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
Fabra Utray, Jorge | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
Nome | Nieto Ballesteros, José Antonio |
---|---|
Ministerio | Ministerio del Interior |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Seguridad |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 01/01/2019 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 39295,98€ |
Nome | Díaz López, María Pilar |
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales |
Data de finalización | 05/10/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/11/2018 |
Data fin de percepción* | 27/02/2019 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 25542,39€ |
Nome | Lete Lasa, José Ramón |
Ministerio | Ministerio de Cultura y Deporte |
Oficina | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Data de finalización | 22/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 12/12/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 35366,38€ |
Nome | Navia Simón, Daniel |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Energía |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 32746,65€ |
Nome | Vela Olmo, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 31/08/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 13098,66€ |
Nome | Bermúdez De Castro Mur, Roberto |
Ministerio | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales |
Oficina | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 15/10/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 22922,65€ |
Nome | García Rodríguez, María |
Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Medio Ambiente |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 26/12/2019 |
Percepción mensual | 6601,84€ |
Total percibida* | 118833,16€ |
Nome | Castelló Boronat, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 31/03/2019 |
Data de percepción iniciar | 01/04/2019 |
Data fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6631,16€ |
Total percibida* | 161481,96€ |
Nome | Velasco García, Rosario |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 31/03/2019 |
Data de percepción iniciar | 01/04/2019 |
Data fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6631,16€ |
Total percibida* | 191481,96€ |
Nome | Fabra Utray, Jorge |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 02/02/2019 |
Data de percepción iniciar | 01/03/2019 |
Data fin de percepción* | 23/04/2020 |
Percepción mensual | 6631,16€ |
Total percibida* | 91947,75€ |
Páxina 4 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguinte
* Para os casos de finalización da prestación