73 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Gurguí Ferrer, Antoni | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Colino Martínez, Antonio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6247,73€ | 149945,50€ |
Garcés Sanagustín, Mario | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 09/05/2019 | 6258,99€ | 68848,89€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Burgos Gallego, Tomás | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
Argüelles Salaverría, Pedro | Ministerio de Defensa | Ex Secretario de Estado de Defensa | 19/11/2016 | 02/12/2016 | 17/02/2017 | 6438,38€ | 16391,98€ |
Cardenal Carro, Miguel | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 19/11/2016 | 02/12/2016 | 31/08/2017 | 6438,38€ | 57499,17€ |
Beteta Barreda, Antonio Germán | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 30/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 01/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
Martínez Ten, Carmen | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Nome | Gurguí Ferrer, Antoni |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 19/10/2015 |
Data de percepción iniciar | 01/01/2015 |
Data fin de percepción* | 30/10/2017 |
Percepción mensual | 6247,73€ |
Total percibida* | 151969,32€ |
Nome | Colino Martínez, Antonio |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 29/12/2012 |
Data de percepción iniciar | 02/01/2013 |
Data fin de percepción* | 04/12/2014 |
Percepción mensual | 6247,73€ |
Total percibida* | 149945,50€ |
Nome | Garcés Sanagustín, Mario |
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad |
Data de finalización | 08/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 09/05/2019 |
Percepción mensual | 6258,99€ |
Total percibida* | 68848,89€ |
Nome | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de finalización | 30/08/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/09/2014 |
Data fin de percepción* | 01/11/2014 |
Percepción mensual | 6311,40€ |
Total percibida* | 12622,80€ |
Nome | Burgos Gallego, Tomás |
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Oficina | Ex Secretario de la Seguridad Social |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 17/06/2019 |
Percepción mensual | 6363,42€ |
Total percibida* | 76361,04€ |
Nome | Argüelles Salaverría, Pedro |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Defensa |
Data de finalización | 19/11/2016 |
Data de percepción iniciar | 02/12/2016 |
Data fin de percepción* | 17/02/2017 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibida* | 16391,98€ |
Nome | Cardenal Carro, Miguel |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Oficina | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
Data de finalización | 19/11/2016 |
Data de percepción iniciar | 02/12/2016 |
Data fin de percepción* | 31/08/2017 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibida* | 57499,17€ |
Nome | Beteta Barreda, Antonio Germán |
Ministerio | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Data de percepción iniciar | 01/12/2016 |
Data fin de percepción* | 30/11/2018 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibida* | 154629,62€ |
Nome | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información |
Data de finalización | 18/11/2016 |
Data de percepción iniciar | 01/12/2016 |
Data fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6438,38€ |
Total percibida* | 154629,62€ |
Nome | Martínez Ten, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 29/12/2012 |
Data de percepción iniciar | 02/01/2013 |
Data fin de percepción* | 01/01/2015 |
Percepción mensual | 6546,82€ |
Total percibida* | 157123,60€ |
Páxina 3 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguinte
* Para os casos de finalización da prestación