73 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Bermúdez De Castro Mur, Roberto | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 15/10/2018 | 6549,33€ | 22922,65€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Conde Bajén, Agustín | Ministerio de Defensa | Ex Secretario de Estado de Defensa | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 03/03/2019 | 5969,87€ | 53728,80€ |
Garcés Sanagustín, Mario | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 09/05/2019 | 6258,99€ | 68848,89€ |
Burgos Gallego, Tomás | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín | Ministerio de Fomento | Ex MInistro de Fomento | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 4773,51€ | 14479,65€ |
Montón Giménez, Carmen | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 11/09/2018 | 01/10/2018 | 05/01/2019 | 4773,51€ | 15116,12€ |
Díaz López, María Pilar | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales | 05/10/2018 | 01/11/2018 | 27/02/2019 | 6549,33€ | 25542,39€ |
Fabra Utray, Jorge | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
Nome | Bermúdez De Castro Mur, Roberto |
---|---|
Ministerio | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales |
Oficina | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 15/10/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 22922,65€ |
Nome | Mártinez Castro, Carmen |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Data de finalización | 08/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 30/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibida* | 160756,60€ |
Nome | Conde Bajén, Agustín |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Defensa |
Data de finalización | 08/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 03/03/2019 |
Percepción mensual | 5969,87€ |
Total percibida* | 53728,80€ |
Nome | Garcés Sanagustín, Mario |
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad |
Data de finalización | 08/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 09/05/2019 |
Percepción mensual | 6258,99€ |
Total percibida* | 68848,89€ |
Nome | Burgos Gallego, Tomás |
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Oficina | Ex Secretario de la Seguridad Social |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 17/06/2019 |
Percepción mensual | 6363,42€ |
Total percibida* | 76361,04€ |
Nome | Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo |
Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Empleo |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 07/01/2019 |
Percepción mensual | 5842,80€ |
Total percibida* | 40899,33€ |
Nome | De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín |
Ministerio | Ministerio de Fomento |
Oficina | Ex MInistro de Fomento |
Data de finalización | 01/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 01/10/2018 |
Percepción mensual | 4773,51€ |
Total percibida* | 14479,65€ |
Nome | Montón Giménez, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Oficina | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Data de finalización | 11/09/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2018 |
Data fin de percepción* | 05/01/2019 |
Percepción mensual | 4773,51€ |
Total percibida* | 15116,12€ |
Nome | Díaz López, María Pilar |
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Servicios Sociales |
Data de finalización | 05/10/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/11/2018 |
Data fin de percepción* | 27/02/2019 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 25542,39€ |
Nome | Fabra Utray, Jorge |
Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Oficina | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de finalización | 02/02/2019 |
Data de percepción iniciar | 01/03/2019 |
Data fin de percepción* | 23/04/2020 |
Percepción mensual | 6631,16€ |
Total percibida* | 91947,75€ |
Páxina 5 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Seguinte
* Para os casos de finalización da prestación