73 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Albella Amigo, Sebastian | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10803,09€ | 0,00€ | |
Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ | |
Aguirano Nalda, Luis Marcos | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado para la U.E. | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
Valenzuela Marzo, Fernando Martín | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 17/10/2021 | 6910,89€ | 134589,14€ |
De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
Granado Martínez, Octavio José | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 14/01/2020 | 01/02/2020 | 27/08/2021 | 6910,89€ | 129887,62€ |
Rumi Ibañez, Mª Consuelo | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Ex Secretaria de Estado de Migraciones | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 11/09/2021 | 6910,89€ | 133112,72€ |
Guirao Cabrera, José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Ministro de Cultura y Deporte | 12/01/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 4990,54€ | 19962,16€ |
Sanz Roldán, Félix | Ministerio de la Presidencia | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 05/07/2019 | 01/08/2019 | 09/07/2020 | 6848,98€ | 76160,96€ |
Nom | Albella Amigo, Sebastian |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 15/12/2020 |
Data inici de percepció | 16/12/2020 |
Data fi de percepció* | |
Percepció mensual | 10803,09€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 15/12/2020 |
Data inici de percepció | 16/12/2020 |
Data fi de percepció* | |
Percepció mensual | 10802,93€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Aguirano Nalda, Luis Marcos |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Secretario de Estado para la U.E. |
Data de cessament | 04/02/2020 |
Data inici de percepció | 01/03/2020 |
Data fi de percepció* | 13/10/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 133667,69€ |
Nom | Valenzuela Marzo, Fernando Martín |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación |
Data de cessament | 04/02/2020 |
Data inici de percepció | 01/03/2020 |
Data fi de percepció* | 17/10/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 134589,14€ |
Nom | De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe |
Data de cessament | 04/02/2020 |
Data inici de percepció | 01/03/2020 |
Data fi de percepció* | 13/10/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 133667,69€ |
Nom | Rienda Contreras, Mª José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 29/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 21/02/2020 |
Percepció mensual | 5907,76€ |
Total percebut* | 5907,76€ |
Nom | Granado Martínez, Octavio José |
Ministeri | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de la Seguridad Social |
Data de cessament | 14/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 27/08/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 129887,62€ |
Nom | Rumi Ibañez, Mª Consuelo |
Ministeri | Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Migraciones |
Data de cessament | 29/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 11/09/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 133112,72€ |
Nom | Guirao Cabrera, José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Ministro de Cultura y Deporte |
Data de cessament | 12/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 01/06/2020 |
Percepció mensual | 4990,54€ |
Total percebut* | 19962,16€ |
Nom | Sanz Roldán, Félix |
Ministeri | Ministerio de la Presidencia |
Càrrec | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia |
Data de cessament | 05/07/2019 |
Data inici de percepció | 01/08/2019 |
Data fi de percepció* | 09/07/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 76160,96€ |
Pàgina 2 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació