73 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Soria López, José Manuel | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2017 | 4644,70€ | 41803,02€ |
Gurguí Ferrer, Antoni | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Wert Ortega, José Ignacio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 4598,79€ | 4598,79€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Nom | Rodriguez Herrer, María Elvira |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 27/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 48118,83€ |
Nom | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 19/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 45245,39€ |
Nom | Soria López, José Manuel |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo |
Data de cessament | 16/04/2016 |
Data inici de percepció | 02/05/2016 |
Data fi de percepció* | 01/02/2017 |
Percepció mensual | 4644,70€ |
Total percebut* | 41803,02€ |
Nom | Gurguí Ferrer, Antoni |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 19/10/2015 |
Data inici de percepció | 01/01/2015 |
Data fi de percepció* | 30/10/2017 |
Percepció mensual | 6247,73€ |
Total percebut* | 151969,32€ |
Nom | Wert Ortega, José Ignacio |
Ministeri | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte |
Data de cessament | 26/06/2015 |
Data inici de percepció | 02/07/2015 |
Data fi de percepció* | 01/08/2015 |
Percepció mensual | 4598,79€ |
Total percebut* | 4598,79€ |
Nom | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de cessament | 30/08/2014 |
Data inici de percepció | 02/09/2014 |
Data fi de percepció* | 01/11/2014 |
Percepció mensual | 6311,40€ |
Total percebut* | 12622,80€ |
Nom | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 01/05/2014 |
Data inici de percepció | 02/05/2014 |
Data fi de percepció* | 01/05/2016 |
Percepció mensual | 8640,32€ |
Total percebut* | 207713,32€ |
Nom | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Lorenzo Almendros, Bernardo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 9389,94€ |
Total percebut* | 225358,56€ |
Nom | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Pàgina 6 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació