73 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Bermúdez De Castro Mur, Roberto | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 15/10/2018 | 6549,33€ | 22922,65€ |
Burgos Gallego, Tomás | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Conde Bajén, Agustín | Ministerio de Defensa | Ex Secretario de Estado de Defensa | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 03/03/2019 | 5969,87€ | 53728,80€ |
Garcés Sanagustín, Mario | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 09/05/2019 | 6258,99€ | 68848,89€ |
Nom | Marín Hellín, Marcial |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 06/06/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 157183,90€ |
Nom | Navia Simón, Daniel |
Ministeri | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Energía |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 01/11/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 32746,65€ |
Nom | Lassalle Ruiz, José María |
Ministeri | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2019 |
Percepció mensual | 6671,31€ |
Total percebut* | 93398,36€ |
Nom | Vela Olmo, Carmen |
Ministeri | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 13098,66€ |
Nom | Bermúdez De Castro Mur, Roberto |
Ministeri | Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales |
Càrrec | Ex Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 15/10/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 22922,65€ |
Nom | Burgos Gallego, Tomás |
Ministeri | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de la Seguridad Social |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 17/06/2019 |
Percepció mensual | 6363,42€ |
Total percebut* | 76361,04€ |
Nom | Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo |
Ministeri | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Empleo |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 07/01/2019 |
Percepció mensual | 5842,80€ |
Total percebut* | 40899,33€ |
Nom | Mártinez Castro, Carmen |
Ministeri | Presidencia del Gobierno |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 30/06/2020 |
Percepció mensual | 6848,98€ |
Total percebut* | 160756,60€ |
Nom | Conde Bajén, Agustín |
Ministeri | Ministerio de Defensa |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Defensa |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 03/03/2019 |
Percepció mensual | 5969,87€ |
Total percebut* | 53728,80€ |
Nom | Garcés Sanagustín, Mario |
Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Servicios Sociales e igualdad |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 09/05/2019 |
Percepció mensual | 6258,99€ |
Total percebut* | 68848,89€ |
Pàgina 4 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació