73 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Montón Giménez, Carmen | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 11/09/2018 | 01/10/2018 | 05/01/2019 | 4773,51€ | 15116,12€ |
De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín | Ministerio de Fomento | Ex MInistro de Fomento | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 4773,51€ | 14479,65€ |
Guirao Cabrera, José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Ministro de Cultura y Deporte | 12/01/2020 | 01/02/2020 | 01/06/2020 | 4990,54€ | 19962,16€ |
González Laya, María Aránzazu | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 5090,35€ | 35133,40€ |
Celaá Diéguez, María Isabel | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 25/01/2022 | 5090,35€ | 29194,66€ |
Maroto Illera, Reyes | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo | 27/03/2023 | 01/04/2023 | 16/06/2023 | 5294,34€ | 13412,33€ |
Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
Rienda Contreras, Mª José | Ministerio de Cultura y Deporte | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 29/01/2020 | 01/02/2020 | 21/02/2020 | 5907,76€ | 5907,76€ |
Conde Bajén, Agustín | Ministerio de Defensa | Ex Secretario de Estado de Defensa | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 03/03/2019 | 5969,87€ | 53728,80€ |
Benzo Sáinz, Fernando | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Cultura | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2019 | 6131,58€ | 79710,57€ |
Nom | Montón Giménez, Carmen |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Càrrec | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Data de cessament | 11/09/2018 |
Data inici de percepció | 01/10/2018 |
Data fi de percepció* | 05/01/2019 |
Percepció mensual | 4773,51€ |
Total percebut* | 15116,12€ |
Nom | De La Serna Hernáiz, Iñigo Joaquín |
Ministeri | Ministerio de Fomento |
Càrrec | Ex MInistro de Fomento |
Data de cessament | 01/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 01/10/2018 |
Percepció mensual | 4773,51€ |
Total percebut* | 14479,65€ |
Nom | Guirao Cabrera, José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Ministro de Cultura y Deporte |
Data de cessament | 12/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 01/06/2020 |
Percepció mensual | 4990,54€ |
Total percebut* | 19962,16€ |
Nom | González Laya, María Aránzazu |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Càrrec | Ex Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
Data de cessament | 10/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 28/02/2022 |
Percepció mensual | 5090,35€ |
Total percebut* | 35133,40€ |
Nom | Celaá Diéguez, María Isabel |
Ministeri | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
Càrrec | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional |
Data de cessament | 10/07/2021 |
Data inici de percepció | 01/08/2021 |
Data fi de percepció* | 25/01/2022 |
Percepció mensual | 5090,35€ |
Total percebut* | 29194,66€ |
Nom | Maroto Illera, Reyes |
Ministeri | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Càrrec | Ex Ministra de Industria, Comercio y Turismo |
Data de cessament | 27/03/2023 |
Data inici de percepció | 01/04/2023 |
Data fi de percepció* | 16/06/2023 |
Percepció mensual | 5294,34€ |
Total percebut* | 13412,33€ |
Nom | Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo |
Ministeri | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Empleo |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 07/01/2019 |
Percepció mensual | 5842,80€ |
Total percebut* | 40899,33€ |
Nom | Rienda Contreras, Mª José |
Ministeri | Ministerio de Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes |
Data de cessament | 29/01/2020 |
Data inici de percepció | 01/02/2020 |
Data fi de percepció* | 21/02/2020 |
Percepció mensual | 5907,76€ |
Total percebut* | 5907,76€ |
Nom | Conde Bajén, Agustín |
Ministeri | Ministerio de Defensa |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Defensa |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 03/03/2019 |
Percepció mensual | 5969,87€ |
Total percebut* | 53728,80€ |
Nom | Benzo Sáinz, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Cultura |
Data de cessament | 22/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 02/07/2019 |
Percepció mensual | 6131,58€ |
Total percebut* | 79710,57€ |
Pàgina 2 de 8
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Següent
* Per als casos de finalització de la prestació