16 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Nome | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera CNMC |
Data de finalización | 23/09/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2017 |
Data fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero CNMC |
Data de finalización | 23/09/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2017 |
Data fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero CNMC |
Data de finalización | 30/06/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2017 |
Data fin de percepción* | 30/06/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Lorenzo Almendros, Bernardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 9389,94€ |
Total percibida* | 225358,56€ |
Nome | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Batalla Bejerano, Joan |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7814,80€ |
Total percibida* | 187555,20€ |
Nome | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibida* | 192390,96€ |
Páxina 1 de 2
* Para os casos de finalización da prestación