23 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
Nom | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera CNMC |
Data de cessament | 23/09/2017 |
Data inici de percepció | 01/10/2017 |
Data fi de percepció* | 30/09/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 23/09/2017 |
Data inici de percepció | 01/10/2017 |
Data fi de percepció* | 30/09/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 30/06/2017 |
Data inici de percepció | 01/07/2017 |
Data fi de percepció* | 30/06/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 27/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 48118,83€ |
Nom | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 19/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 45245,39€ |
Nom | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 01/05/2014 |
Data inici de percepció | 02/05/2014 |
Data fi de percepció* | 01/05/2016 |
Percepció mensual | 8640,32€ |
Total percebut* | 207713,32€ |
Nom | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Lorenzo Almendros, Bernardo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 9389,94€ |
Total percebut* | 225358,56€ |
Nom | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Nom | Batalla Bejerano, Joan |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7814,80€ |
Total percebut* | 187555,20€ |
Pàgina 1 de 3
* Per als casos de finalització de la prestació