16 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Ramos Cuadrado, María | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 15/09/2014 | 4693,13€ | 49121,43€ |
Nome | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Ramos Cuadrado, María |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 15/09/2014 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 49121,43€ |
Páxina 2 de 2
* Para os casos de finalización da prestación