12 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Martínez Ten, Carmen | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Colino Martínez, Antonio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6247,73€ | 149945,50€ |
Nom | Martínez Ten, Carmen |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 29/12/2012 |
Data inici de percepció | 02/01/2013 |
Data fi de percepció* | 01/01/2015 |
Percepció mensual | 6546,82€ |
Total percebut* | 157123,60€ |
Nom | Colino Martínez, Antonio |
Ministeri | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
Càrrec | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Data de cessament | 29/12/2012 |
Data inici de percepció | 02/01/2013 |
Data fi de percepció* | 04/12/2014 |
Percepció mensual | 6247,73€ |
Total percebut* | 149945,50€ |
Pàgina 2 de 2
* Per als casos de finalització de la prestació