27 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Coderch Y Collell, Marcel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8932,04€ | 214368,96€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Nome | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibida* | 192390,96€ |
Nome | Costas Comesaña, Julio |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibida* | 169294,80€ |
Nome | Coderch Y Collell, Marcel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 8932,04€ |
Total percibida* | 214368,96€ |
Nome | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 01/05/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/05/2014 |
Data fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibida* | 207713,32€ |
Nome | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 05/10/2016 |
Data de percepción iniciar | 06/10/2016 |
Data fin de percepción* | 19/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibida* | 45245,39€ |
Nome | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 05/10/2016 |
Data de percepción iniciar | 06/10/2016 |
Data fin de percepción* | 27/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibida* | 48118,83€ |
Nome | Guindos Jurado, Luis De |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Oficina | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Data de finalización | 07/03/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/04/2018 |
Data fin de percepción* | 01/06/2018 |
Percepción mensual | 4691,23€ |
Total percibida* | 9382,46€ |
Nome | Vela Olmo, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Oficina | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Data de finalización | 18/06/2018 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2018 |
Data fin de percepción* | 31/08/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibida* | 13098,66€ |
Páxina 2 de 3
* Para os casos de finalización da prestación