27 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Ramos Cuadrado, María | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 15/09/2014 | 4693,13€ | 49121,43€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Cueva Fernández, Ana De La | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 11/05/2021 | 01/06/2021 | 19/07/2021 | 6910,89€ | 11287,79€ |
Nom | Costas Comesaña, Julio |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Nom | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Ramos Cuadrado, María |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 15/09/2014 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 49121,43€ |
Nom | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 27/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 48118,83€ |
Nom | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 19/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 45245,39€ |
Nom | Vela Olmo, Carmen |
Ministeri | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 13098,66€ |
Nom | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de cessament | 30/08/2014 |
Data inici de percepció | 02/09/2014 |
Data fi de percepció* | 01/11/2014 |
Percepció mensual | 6311,40€ |
Total percebut* | 12622,80€ |
Nom | Cueva Fernández, Ana De La |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de cessament | 11/05/2021 |
Data inici de percepció | 01/06/2021 |
Data fi de percepció* | 19/07/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 11287,79€ |
Pàgina 2 de 3
* Per als casos de finalització de la prestació