27 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Sánchez Sánchez, Roberto | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales | 04/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2024 | 7403,12€ | 0,00€ |
Cueva Fernández, Ana De La | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 11/05/2021 | 01/06/2021 | 19/07/2021 | 6910,89€ | 11287,79€ |
Albella Amigo, Sebastian | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10803,09€ | 0,00€ | |
Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ | |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Nom | Sánchez Sánchez, Roberto |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Càrrec | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales |
Data de cessament | 04/10/2022 |
Data inici de percepció | 01/11/2022 |
Data fi de percepció* | 31/10/2024 |
Percepció mensual | 7403,12€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Cueva Fernández, Ana De La |
Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de cessament | 11/05/2021 |
Data inici de percepció | 01/06/2021 |
Data fi de percepció* | 19/07/2021 |
Percepció mensual | 6910,89€ |
Total percebut* | 11287,79€ |
Nom | Albella Amigo, Sebastian |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 15/12/2020 |
Data inici de percepció | 16/12/2020 |
Data fi de percepció* | |
Percepció mensual | 10803,09€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 15/12/2020 |
Data inici de percepció | 16/12/2020 |
Data fi de percepció* | |
Percepció mensual | 10802,93€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Vela Olmo, Carmen |
Ministeri | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 13098,66€ |
Nom | Guindos Jurado, Luis De |
Ministeri | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Càrrec | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Data de cessament | 07/03/2018 |
Data inici de percepció | 01/04/2018 |
Data fi de percepció* | 01/06/2018 |
Percepció mensual | 4691,23€ |
Total percebut* | 9382,46€ |
Nom | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera CNMC |
Data de cessament | 23/09/2017 |
Data inici de percepció | 01/10/2017 |
Data fi de percepció* | 30/09/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 23/09/2017 |
Data inici de percepció | 01/10/2017 |
Data fi de percepció* | 30/09/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 30/06/2017 |
Data inici de percepció | 01/07/2017 |
Data fi de percepció* | 30/06/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 27/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 48118,83€ |
Pàgina 1 de 3
* Per als casos de finalització de la prestació