27 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Coderch Y Collell, Marcel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8932,04€ | 214368,96€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
Nom | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Nom | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 8016,29€ |
Total percebut* | 192390,96€ |
Nom | Costas Comesaña, Julio |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 7053,95€ |
Total percebut* | 169294,80€ |
Nom | Coderch Y Collell, Marcel |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 8932,04€ |
Total percebut* | 214368,96€ |
Nom | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 01/05/2014 |
Data inici de percepció | 02/05/2014 |
Data fi de percepció* | 01/05/2016 |
Percepció mensual | 8640,32€ |
Total percebut* | 207713,32€ |
Nom | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 19/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 45245,39€ |
Nom | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministeri | Ministerio de Economia y Competitividad |
Càrrec | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de cessament | 05/10/2016 |
Data inici de percepció | 06/10/2016 |
Data fi de percepció* | 27/02/2017 |
Percepció mensual | 0,00€ |
Total percebut* | 48118,83€ |
Nom | Guindos Jurado, Luis De |
Ministeri | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Càrrec | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Data de cessament | 07/03/2018 |
Data inici de percepció | 01/04/2018 |
Data fi de percepció* | 01/06/2018 |
Percepció mensual | 4691,23€ |
Total percebut* | 9382,46€ |
Nom | Vela Olmo, Carmen |
Ministeri | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Càrrec | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Data inici de percepció | 01/07/2018 |
Data fi de percepció* | 31/08/2018 |
Percepció mensual | 6549,33€ |
Total percebut* | 13098,66€ |
Pàgina 2 de 3
* Per als casos de finalització de la prestació