27 Resultados atopados
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ministerio | Oficina | Data de finalización | Data de percepción iniciar | Data fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibida* |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Coderch Y Collell, Marcel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8932,04€ | 214368,96€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Ramos Cuadrado, María | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 15/09/2014 | 4693,13€ | 49121,43€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Nome | Lafuente Felez, Alberto |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 08/10/2015 |
Percepción mensual | 8762,54€ |
Total percibida* | 203585,34€ |
Nome | Coderch Y Collell, Marcel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 8932,04€ |
Total percibida* | 214368,96€ |
Nome | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 112635,12€ |
Nome | Ramos Cuadrado, María |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de finalización | 08/10/2013 |
Data de percepción iniciar | 02/11/2013 |
Data fin de percepción* | 15/09/2014 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibida* | 49121,43€ |
Nome | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 01/05/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/05/2014 |
Data fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibida* | 207713,32€ |
Nome | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Data de finalización | 30/08/2014 |
Data de percepción iniciar | 02/09/2014 |
Data fin de percepción* | 01/11/2014 |
Percepción mensual | 6311,40€ |
Total percibida* | 12622,80€ |
Nome | Rodriguez Herrer, María Elvira |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 05/10/2016 |
Data de percepción iniciar | 06/10/2016 |
Data fin de percepción* | 27/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibida* | 48118,83€ |
Nome | Centeno Huerta, Lourdes |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Oficina | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Data de finalización | 05/10/2016 |
Data de percepción iniciar | 06/10/2016 |
Data fin de percepción* | 19/02/2017 |
Percepción mensual | 0,00€ |
Total percibida* | 45245,39€ |
Nome | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejero CNMC |
Data de finalización | 30/06/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/07/2017 |
Data fin de percepción* | 30/06/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Nome | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Oficina | Ex Consejera CNMC |
Data de finalización | 23/09/2017 |
Data de percepción iniciar | 01/10/2017 |
Data fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibida* | 0,00€ |
Páxina 2 de 3
* Para os casos de finalización da prestación