27 Resultats oposats
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ministeri | Càrrec | Data de cessament | Data inici de percepció | Data fi de percepció* | Percepció mensual | Total percebut* |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Coderch Y Collell, Marcel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8932,04€ | 214368,96€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero CNMC | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Ramos Cuadrado, María | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 15/09/2014 | 4693,13€ | 49121,43€ |
Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
Nom | Lafuente Felez, Alberto |
---|---|
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 08/10/2015 |
Percepció mensual | 8762,54€ |
Total percebut* | 203585,34€ |
Nom | Coderch Y Collell, Marcel |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 8932,04€ |
Total percebut* | 214368,96€ |
Nom | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 01/11/2015 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 112635,12€ |
Nom | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 23/09/2017 |
Data inici de percepció | 01/10/2017 |
Data fi de percepció* | 30/09/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero CNMC |
Data de cessament | 30/06/2017 |
Data inici de percepció | 01/07/2017 |
Data fi de percepció* | 30/06/2019 |
Percepció mensual | 7195,74€ |
Total percebut* | 0,00€ |
Nom | Ramos Cuadrado, María |
Ministeri | Ministerio de Economía y Empresa |
Càrrec | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Data de cessament | 08/10/2013 |
Data inici de percepció | 02/11/2013 |
Data fi de percepció* | 15/09/2014 |
Percepció mensual | 4693,13€ |
Total percebut* | 49121,43€ |
Nom | Guindos Jurado, Luis De |
Ministeri | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
Càrrec | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
Data de cessament | 07/03/2018 |
Data inici de percepció | 01/04/2018 |
Data fi de percepció* | 01/06/2018 |
Percepció mensual | 4691,23€ |
Total percebut* | 9382,46€ |
Pàgina 3 de 3
* Per als casos de finalització de la prestació