514 Resultados atopados
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
---|---|---|---|---|---|
Nome | Senior | Ministerio | Data de finalización | Empresa / Actividade autorizada | Data de autorización |
ATUTXA ZALDUEGUI, ASIER | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO | FOMENTO | 12/07/2018 | LANDEWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. | 03/07/2018 |
IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 06/07/2018 | EDICIONES CONDE NAST S.A. | 25/06/2019 |
SANCHEZ GONZALEZ, LUIS MARIA | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA (AEAT) | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | 02/07/2018 | EL CORTE INGLES, S.A. | 19/11/2019 |
ROSA CORDON, RUFINO DE LA | D. DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA (AEAT) | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | 02/07/2018 | SOCIO DE EY ABOGADOS, S.L.P. | 16/12/2019 |
ROSA CORDON, RUFINO DE LA | D. DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA (AEAT) | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | 02/07/2018 | KPMG ABOGADOS, S.L.P | 06/07/2018 |
DORADO PICON, ANTONIO | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUSTICIA | 29/06/2018 | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA | 18/06/2018 |
LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES | 29/06/2018 | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE RESTALIA GRUPO DE EURORESTAURACION, S.L | 23/04/2019 |
SERRANO LOPEZ, GREGORIO | DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO | INTERIOR | 29/06/2018 | SANSE CONSULTORES TRANSPORTE Y LOGISTICA S.L. | 13/11/2018 |
SERRANO LOPEZ, GREGORIO | DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO | INTERIOR | 29/06/2018 | GRESERWAY S.L. | 06/11/2018 |
ALFARO GRANDE, JUAN | PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | FOMENTO | 29/06/2018 | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA | 24/01/2019 |
Nome | ATUTXA ZALDUEGUI, ASIER |
---|---|
Senior | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO |
Ministerio | FOMENTO |
Data de finalización | 12/07/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | LANDEWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. |
Data de autorización | 03/07/2018 |
Nome | IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT |
Senior | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA |
Ministerio | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
Data de finalización | 06/07/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | EDICIONES CONDE NAST S.A. |
Data de autorización | 25/06/2019 |
Nome | SANCHEZ GONZALEZ, LUIS MARIA |
Senior | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA (AEAT) |
Ministerio | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Data de finalización | 02/07/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | EL CORTE INGLES, S.A. |
Data de autorización | 19/11/2019 |
Nome | ROSA CORDON, RUFINO DE LA |
Senior | D. DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA (AEAT) |
Ministerio | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Data de finalización | 02/07/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | SOCIO DE EY ABOGADOS, S.L.P. |
Data de autorización | 16/12/2019 |
Nome | ROSA CORDON, RUFINO DE LA |
Senior | D. DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA (AEAT) |
Ministerio | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Data de finalización | 02/07/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | KPMG ABOGADOS, S.L.P |
Data de autorización | 06/07/2018 |
Nome | DORADO PICON, ANTONIO |
Senior | SECR. GRAL. ADMINISTRACION DE JUSTICIA |
Ministerio | JUSTICIA |
Data de finalización | 29/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | REINGRESO EN PABLO OLAVIDE. COLEGIACION EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA |
Data de autorización | 18/06/2018 |
Nome | LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE |
Senior | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES |
Ministerio | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES |
Data de finalización | 29/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL DE RESTALIA GRUPO DE EURORESTAURACION, S.L |
Data de autorización | 23/04/2019 |
Nome | SERRANO LOPEZ, GREGORIO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO |
Ministerio | INTERIOR |
Data de finalización | 29/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | SANSE CONSULTORES TRANSPORTE Y LOGISTICA S.L. |
Data de autorización | 13/11/2018 |
Nome | SERRANO LOPEZ, GREGORIO |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO |
Ministerio | INTERIOR |
Data de finalización | 29/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | GRESERWAY S.L. |
Data de autorización | 06/11/2018 |
Nome | ALFARO GRANDE, JUAN |
Senior | PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministerio | FOMENTO |
Data de finalización | 29/06/2018 |
Empresa / Actividade autorizada | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA |
Data de autorización | 24/01/2019 |
Páxina 26 de 52