514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | SENIOR ADVISOR EN LA RAMA DE BANCA DE INVERSIÓN DE BARCLAYS BANK PLC | 25/08/2017 |
TEMBOURY REDONDO, MIGUEL | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 23/09/2016 | ESTUDIO JURÍDICO MIGUEL TEMBOURY, S.L. | 22/12/2016 |
MARTINEZ SIESO, JOSE JOAQUIN | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUESTO DE SANTANDER | FOMENTO | 22/09/2015 | AUTONOMO REGIMEN GENERAL. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | 26/04/2017 |
MELLADO RAMIREZ, DAVID | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 11/11/2016 | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. | 11/11/2016 |
SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL | MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 15/04/2016 | EMPRESA PROPIA. SORBEN PARTNERS, S.L. | 30/01/2017 |
LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 13/05/2016 | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA | 12/12/2016 |
LINOS ESCOFET, MONICA DE | DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN ICO | ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 12/01/2017 | GRUPO NEW TANDEM | 10/11/2017 |
ARIAS CANGA, FERNANDO | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA | JUSTICIA | 23/12/2016 | ASOCIACIÓN ATIEMPO | 13/11/2018 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO | 13/03/2018 |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 16/12/2016 | HUMAN VACCINES PROJECT | 18/04/2017 |
Nom | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
---|---|
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 23/09/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | SENIOR ADVISOR EN LA RAMA DE BANCA DE INVERSIÓN DE BARCLAYS BANK PLC |
Data d'autorització | 25/08/2017 |
Nom | TEMBOURY REDONDO, MIGUEL |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 23/09/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ESTUDIO JURÍDICO MIGUEL TEMBOURY, S.L. |
Data d'autorització | 22/12/2016 |
Nom | MARTINEZ SIESO, JOSE JOAQUIN |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUESTO DE SANTANDER |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 22/09/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | AUTONOMO REGIMEN GENERAL. ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION |
Data d'autorització | 26/04/2017 |
Nom | MELLADO RAMIREZ, DAVID |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 11/11/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX & LEGAL SERVICES, S.L. |
Data d'autorització | 11/11/2016 |
Nom | SORIA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL |
Alt càrrec | MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 15/04/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | EMPRESA PROPIA. SORBEN PARTNERS, S.L. |
Data d'autorització | 30/01/2017 |
Nom | LÓPEZ RUPÉREZ, FRANCISCO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO |
Ministeri | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/05/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA |
Data d'autorització | 12/12/2016 |
Nom | LINOS ESCOFET, MONICA DE |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN ICO |
Ministeri | ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 12/01/2017 |
Empresa / Atividad autoritzada | GRUPO NEW TANDEM |
Data d'autorització | 10/11/2017 |
Nom | ARIAS CANGA, FERNANDO |
Alt càrrec | DIRECTOR DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 23/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASOCIACIÓN ATIEMPO |
Data d'autorització | 13/11/2018 |
Nom | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 16/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO |
Data d'autorització | 13/03/2018 |
Nom | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL TESORO |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 16/12/2016 |
Empresa / Atividad autoritzada | HUMAN VACCINES PROJECT |
Data d'autorització | 18/04/2017 |
Pàgina 21 de 52