514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
PEÑA PINTO, MARCOS | PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL | TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | 26/04/2019 | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. | 26/04/2019 |
MARIN COBOS, MIGUEL | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA | FOMENTO | 21/04/2019 | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA | 05/07/2019 |
BARCONES SANZ, VIRGINIA | DELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 13/04/2019 | DIRECTIVO DEL PSOE EN CASTILLA Y LEON | 02/07/2019 |
ZULOAGA MARTINEZ, PABLO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 01/04/2019 | SECRETARIO DEL PSOE EN CANTABRIA | 25/07/2019 |
LEAL FERNANDEZ, ISAURA | COMISIONADA DEL GOBIERNO FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 22/03/2019 | REINGRESO EN LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 23/04/2019 |
RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 15/03/2019 | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE | 26/06/2019 |
CARRASCO GABALDON, JOSE | JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJERCITO DE TIERRA | DEFENSA | 01/03/2019 | ASESOR ESTRATEGICO EN EVERIS AEROESPACIAL | 27/09/2019 |
FERRER ROSELLO, VICENTE LILIANO | DIRECTOR DE LA FUNDACION ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | 07/02/2019 | ZEG SERVICIOS AUXILIARES | 25/04/2019 |
CASERO GONZÁLEZ, CARMEN | D. GRAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS | EMPRESA Y SEGURIDAD SOCIAL | 28/01/2019 | CONSULTORÍA POR CUENTA PROPIA | 15/02/2019 |
LOPEZ GONZALEZ, ROCIO | DIRECTORA DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD | 10/01/2019 | CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK, S.A. | 12/03/2020 |
Nom | PEÑA PINTO, MARCOS |
---|---|
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL |
Ministeri | TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 26/04/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. |
Data d'autorització | 26/04/2019 |
Nom | MARIN COBOS, MIGUEL |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 21/04/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | DESPACHO MIGUEL MARIN ABOGADO POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 05/07/2019 |
Nom | BARCONES SANZ, VIRGINIA |
Alt càrrec | DELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON |
Ministeri | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 13/04/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTIVO DEL PSOE EN CASTILLA Y LEON |
Data d'autorització | 02/07/2019 |
Nom | ZULOAGA MARTINEZ, PABLO |
Alt càrrec | DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA |
Ministeri | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 01/04/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | SECRETARIO DEL PSOE EN CANTABRIA |
Data d'autorització | 25/07/2019 |
Nom | LEAL FERNANDEZ, ISAURA |
Alt càrrec | COMISIONADA DEL GOBIERNO FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO |
Ministeri | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 22/03/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO EN LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS |
Data d'autorització | 23/04/2019 |
Nom | RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO |
Alt càrrec | DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA |
Ministeri | POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 15/03/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | SECRETARIO EJECUTIVO DEL PSOE |
Data d'autorització | 26/06/2019 |
Nom | CARRASCO GABALDON, JOSE |
Alt càrrec | JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJERCITO DE TIERRA |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 01/03/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR ESTRATEGICO EN EVERIS AEROESPACIAL |
Data d'autorització | 27/09/2019 |
Nom | FERRER ROSELLO, VICENTE LILIANO |
Alt càrrec | DIRECTOR DE LA FUNDACION ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL |
Ministeri | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Data de cessament | 07/02/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | ZEG SERVICIOS AUXILIARES |
Data d'autorització | 25/04/2019 |
Nom | CASERO GONZÁLEZ, CARMEN |
Alt càrrec | D. GRAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS |
Ministeri | EMPRESA Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 28/01/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSULTORÍA POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 15/02/2019 |
Nom | LOPEZ GONZALEZ, ROCIO |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD |
Data de cessament | 10/01/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK, S.A. |
Data d'autorització | 12/03/2020 |
Pàgina 20 de 52