514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO | 18/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | DANONE SA | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL | 14/02/2022 |
GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | 12/07/2021 | THINK TANK EUROPEAN HOUSE | 14/02/2022 |
DUQUE DUQUE, PEDRO | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION | CIENCIA E INNOVACION | 12/07/2021 | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE HERIUS CAPITAL | 18/04/2022 |
DUQUE DUQUE, PEDRO | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION | CIENCIA E INNOVACION | 12/07/2021 | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE PRINCIPAL FUNDACION LA CAIXA | 25/04/2022 |
CONESA PAGES, MARIA MERCE | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA | FOMENTO | 02/07/2021 | BARCELONA GLOBAL | 04/05/2023 |
ULLOA PIÑEIRO, ANA | DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON (OPE) | FOMENTO | 01/07/2021 | ADMINISTRADORA APORTA CONSULTORES ESTRATEGICOS, S.L | 15/07/2021 |
ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM | GRUPO SEPI | 07/06/2021 | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS | 15/09/2021 |
MARTINEZ GIMENO, JOSE MIGUEL | DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA CNMV | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL | 31/05/2021 | URIA MENENDEZ ABOGADOS, SLP | 19/05/2021 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
---|---|
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS DE SCIENCES PO |
Data d'autorització | 18/02/2022 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | DANONE SA |
Data d'autorització | 14/02/2022 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | ESCUELA DE GOBERNANZA TRANSNACIONAL |
Data d'autorització | 14/02/2022 |
Nom | GONZALEZ LAYA, MARIA ARANZAZU |
Alt càrrec | MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | THINK TANK EUROPEAN HOUSE |
Data d'autorització | 14/02/2022 |
Nom | DUQUE DUQUE, PEDRO |
Alt càrrec | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION |
Ministeri | CIENCIA E INNOVACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE HERIUS CAPITAL |
Data d'autorització | 18/04/2022 |
Nom | DUQUE DUQUE, PEDRO |
Alt càrrec | MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACION |
Ministeri | CIENCIA E INNOVACION |
Data de cessament | 12/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | EJERCICIO PROFESION INGENIERO AERONAUTICO. CLIENTE PRINCIPAL FUNDACION LA CAIXA |
Data d'autorització | 25/04/2022 |
Nom | CONESA PAGES, MARIA MERCE |
Alt càrrec | PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 02/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | BARCELONA GLOBAL |
Data d'autorització | 04/05/2023 |
Nom | ULLOA PIÑEIRO, ANA |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON (OPE) |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 01/07/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | ADMINISTRADORA APORTA CONSULTORES ESTRATEGICOS, S.L |
Data d'autorització | 15/07/2021 |
Nom | ARCHILLA FERNANDEZ, FERNANDO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE CORREOS TELECOM |
Ministeri | GRUPO SEPI |
Data de cessament | 07/06/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | JEFE DE PROYECTOS EN GESTELCOM SERVICIOS |
Data d'autorització | 15/09/2021 |
Nom | MARTINEZ GIMENO, JOSE MIGUEL |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA CNMV |
Ministeri | ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Data de cessament | 31/05/2021 |
Empresa / Atividad autoritzada | URIA MENENDEZ ABOGADOS, SLP |
Data d'autorització | 19/05/2021 |
Pàgina 11 de 52