514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA | DEFENSA | 03/08/2019 | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN MAXAM | 16/04/2020 |
ALONSO MONFORTE, JOSE MARIA | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO | ECONOMIA Y EMPRESA | 04/02/2020 | DESPACHO DE ABOGADOS LATHAM&WATKINS LLP | 02/04/2020 |
ALCAÑIZ COMAS, MIGUEL | JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS | DEFENSA | 22/10/2019 | ASESOR DE DIRECCION Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS | 30/03/2020 |
BAÑEZ GARCIA, FATIMA | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 01/06/2018 | PLATAFORMA SOLIDARIA EN LA FUNDACIÓN CEOE PARA CANALIZAR APORTACIONES DE EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS, CON EL OBJETIVO DE ENVIARLAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES SOCIALES, PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19 (ACTIVIDAD TEMPORAL Y NO RETRIBUIDA) | 24/03/2020 |
ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 18/06/2018 | TRABAJADOR AUTONOMO DIARIO EL CONFIDENCIAL | 12/03/2020 |
GAREA BARAGAÑO, FERNANDO | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) | GRUPOSEPI | 21/02/2020 | TITANIA COMPAÑÍA EDITORIA S.L. DIRECTOR ADJUNTO DE EL CONFIDENCIAL | 12/03/2020 |
LOPEZ GONZALEZ, ROCIO | DIRECTORA DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD | 10/01/2019 | CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK, S.A. | 12/03/2020 |
ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES | 18/06/2018 | TRABAJADOR AUTONOMO DIARIO EL CORREO Y CONFIDENCIAL DIGITAL | 11/03/2020 |
GARCIA TEJERINA, ISABEL | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 01/06/2018 | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES | 05/03/2020 |
MORENES EULATE, PEDRO | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 07/09/2018 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. | 05/03/2020 |
Nom | URCELAY VERDUGO, JOSE LUIS |
---|---|
Alt càrrec | SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 03/08/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN MAXAM |
Data d'autorització | 16/04/2020 |
Nom | ALONSO MONFORTE, JOSE MARIA |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO |
Ministeri | ECONOMIA Y EMPRESA |
Data de cessament | 04/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | DESPACHO DE ABOGADOS LATHAM&WATKINS LLP |
Data d'autorització | 02/04/2020 |
Nom | ALCAÑIZ COMAS, MIGUEL |
Alt càrrec | JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 22/10/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR DE DIRECCION Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS |
Data d'autorització | 30/03/2020 |
Nom | BAÑEZ GARCIA, FATIMA |
Alt càrrec | MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Ministeri | EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 01/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PLATAFORMA SOLIDARIA EN LA FUNDACIÓN CEOE PARA CANALIZAR APORTACIONES DE EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS, CON EL OBJETIVO DE ENVIARLAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES SOCIALES, PARA LUCHAR CONTRA EL COVID-19 (ACTIVIDAD TEMPORAL Y NO RETRIBUIDA) |
Data d'autorització | 24/03/2020 |
Nom | ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE |
Alt càrrec | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO |
Ministeri | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | TRABAJADOR AUTONOMO DIARIO EL CONFIDENCIAL |
Data d'autorització | 12/03/2020 |
Nom | GAREA BARAGAÑO, FERNANDO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE (S.M.E.) |
Ministeri | GRUPOSEPI |
Data de cessament | 21/02/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | TITANIA COMPAÑÍA EDITORIA S.L. DIRECTOR ADJUNTO DE EL CONFIDENCIAL |
Data d'autorització | 12/03/2020 |
Nom | LOPEZ GONZALEZ, ROCIO |
Alt càrrec | DIRECTORA DE LA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD |
Data de cessament | 10/01/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK, S.A. |
Data d'autorització | 12/03/2020 |
Nom | ANDRÉS GUERRA, JAVIER DE |
Alt càrrec | DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO |
Ministeri | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | TRABAJADOR AUTONOMO DIARIO EL CORREO Y CONFIDENCIAL DIGITAL |
Data d'autorització | 11/03/2020 |
Nom | GARCIA TEJERINA, ISABEL |
Alt càrrec | MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE |
Ministeri | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Data de cessament | 01/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESORA PARA LA COMPAÑÍA EY ESTUDIOS EMPRESARIALES |
Data d'autorització | 05/03/2020 |
Nom | MORENES EULATE, PEDRO |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN ESTADOS UNIDOS |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 07/09/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE KUITVER ENERGIA S.L. |
Data d'autorització | 05/03/2020 |
Pàgina 19 de 52