514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
LANDECHO CAMPOS, PABLO | DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 29/05/2015 | BUSINESS INITIATIVES CONSULTING, S.L. DEL GRUPO BROSETA ABOGADOS | 11/12/2015 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | CLASES DE MASTER EN INSTITUTO DE EMPRESAS | 22/04/2016 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | ASESOR EXTERNO PARA LA EMPRESA VIZALYTICS TECHNOLOGY INC. | 10/02/2016 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | ASESOR EXTERNO PARA LA COMISION EUROPEA | 09/02/2016 |
CASTELLANO GOMEZ, SERAFIN | DELEGADO DEL GOBIERNO EN VALENCIA | PRESIDENCIA | 29/05/2015 | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA POR CUENTA PROPIA | 16/12/2015 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES. MC MUTUAL | 27/09/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA INVESTHOLDING J.D., SL | 18/07/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA INVERSORA EN BIENES PATRIMONIALES, S.L | 18/07/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA PETROBRAS PARTICIPACIONES, S.L. | 10/06/2016 |
AMAT I SALAS, ORIOL | CONSEJERO DE LA CNMV | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 09/06/2015 | ASESOR PARA ASEPEYO Y ASOCIACION DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 27/05/2016 |
Nom | LANDECHO CAMPOS, PABLO |
---|---|
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO VALENCIA 2007 |
Ministeri | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
Data de cessament | 29/05/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | BUSINESS INITIATIVES CONSULTING, S.L. DEL GRUPO BROSETA ABOGADOS |
Data d'autorització | 11/12/2015 |
Nom | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 29/05/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | CLASES DE MASTER EN INSTITUTO DE EMPRESAS |
Data d'autorització | 22/04/2016 |
Nom | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 29/05/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EXTERNO PARA LA EMPRESA VIZALYTICS TECHNOLOGY INC. |
Data d'autorització | 10/02/2016 |
Nom | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 29/05/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EXTERNO PARA LA COMISION EUROPEA |
Data d'autorització | 09/02/2016 |
Nom | CASTELLANO GOMEZ, SERAFIN |
Alt càrrec | DELEGADO DEL GOBIERNO EN VALENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 29/05/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 16/12/2015 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ANÁLISIS CUENTAS ANUALES. MC MUTUAL |
Data d'autorització | 27/09/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA INVESTHOLDING J.D., SL |
Data d'autorització | 18/07/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA INVERSORA EN BIENES PATRIMONIALES, S.L |
Data d'autorització | 18/07/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA PETROBRAS PARTICIPACIONES, S.L. |
Data d'autorització | 10/06/2016 |
Nom | AMAT I SALAS, ORIOL |
Alt càrrec | CONSEJERO DE LA CNMV |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 09/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR PARA ASEPEYO Y ASOCIACION DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |
Data d'autorització | 27/05/2016 |
Pàgina 5 de 52