514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SERVICIO DE ALARMAS CONTROLADAS POR ORDENADOR, S.A. | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTANDER HOLDING INTERNACIONAL, S.A. | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | CONSEJERO DE GEOBAN, S.A. | 29/12/2015 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | CONSEJERO DE INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. | 29/12/2015 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTUSA HOLDING, S.L. | 29/12/2015 |
ROMAN GARCIA, FERNANDO | S.E. JUSTICIA | JUSTICIA | 10/10/2014 | DOCENTE EN CUNEF | 08/01/2016 |
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO | SECRETARIO GENERAL TECNICO | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 30/12/2015 | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA | 13/01/2016 |
MATO ADROVER, ANA | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 26/11/2014 | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR | 27/01/2016 |
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 29/05/2015 | ASESOR EXTERNO PARA LA COMISION EUROPEA | 09/02/2016 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
---|---|
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SERVICIO DE ALARMAS CONTROLADAS POR ORDENADOR, S.A. |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTANDER HOLDING INTERNACIONAL, S.A. |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJERO DE GEOBAN, S.A. |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Nom | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministeri | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Data de cessament | 30/12/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO AZVI |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJERO DE INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO, S.L. |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SANTUSA HOLDING, S.L. |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Nom | ROMAN GARCIA, FERNANDO |
Alt càrrec | S.E. JUSTICIA |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 10/10/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | DOCENTE EN CUNEF |
Data d'autorització | 08/01/2016 |
Nom | DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministeri | AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Data de cessament | 30/12/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA |
Data d'autorització | 13/01/2016 |
Nom | MATO ADROVER, ANA |
Alt càrrec | MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Ministeri | SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD |
Data de cessament | 26/11/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | REINGRESO EN EL PARTIDO POPULAR |
Data d'autorització | 27/01/2016 |
Nom | MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 29/05/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESOR EXTERNO PARA LA COMISION EUROPEA |
Data d'autorització | 09/02/2016 |
Pàgina 5 de 52