514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
ROSA CORDON, RUFINO DE LA | D. DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA (AEAT) | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | 02/07/2018 | SOCIO DE EY ABOGADOS, S.L.P. | 16/12/2019 |
SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | FOMENTO | 22/05/2019 | PLAN INGENIERIA, S.L. | 07/01/2020 |
MONTORO ROMERO, CRISTOBAL | MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA | 01/06/2018 | CONSEJERO-ASESOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FORO DE CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE | 07/01/2020 |
VELA OLMO, CARMEN | SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 18/06/2018 | PATRONATO DE LA FUNDACION ASTRAZENECA | 09/01/2020 |
GARCIA RODRIGUEZ, MARIA | S.E. DE MEDIO AMBIENTE | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 18/06/2018 | ASESORIA Y CONSULTORIA POR CUENTA PROPIA | 16/01/2020 |
AMERIGO ALONSO, JOSE | SECRETARIO GENERAL TECNICO | JUSTICIA | 21/01/2020 | LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. | 21/01/2020 |
LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE MARIA | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES | 29/06/2019 | ADMINISTRADOR DE LAS FILIALES DE RESTALIA: 100 MONTADITOS INTERNACIONAL, S.L.U., 100 MONTADITOS NEWCO, S.L.U., 100 MONTADITOS LATAM, S.L., THE GOOD BURGUER COMPANY PORTUGAL, L.D.A., LUSOMONTADITO, L.D.A., 100 MONTADITOS ITALIA, S.R.L. Y THE GOOD BURGUER COMPANY ITALIA, S.R.L. | 27/01/2020 |
BRAVO RIVERA, JUAN | PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBL. EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (EPE) | FOMENTO | 29/06/2018 | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA | 27/01/2020 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE CONSEJERO DELEGADO DE AENA, S.A. | FOMENTO | 19/07/2018 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS | 05/02/2020 |
VALDEOLIVAS GARCIA, YOLANDA | S.E. EMPLEO | TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | 14/01/2020 | INCLUSION EN LA LISTA DE MEDIADORES DE LA FUNDACION SIMA | 06/02/2020 |
Nom | ROSA CORDON, RUFINO DE LA |
---|---|
Alt càrrec | D. DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA (AEAT) |
Ministeri | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 02/07/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | SOCIO DE EY ABOGADOS, S.L.P. |
Data d'autorització | 16/12/2019 |
Nom | SANTANA RÍOS, LUIS VICTORINO |
Alt càrrec | DIRECTOR DE LA AUTORIDA PORTUARIA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 22/05/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | PLAN INGENIERIA, S.L. |
Data d'autorització | 07/01/2020 |
Nom | MONTORO ROMERO, CRISTOBAL |
Alt càrrec | MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Ministeri | HACIENDA Y FUNCION PUBLICA |
Data de cessament | 01/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJERO-ASESOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FORO DE CONTRATACIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE |
Data d'autorització | 07/01/2020 |
Nom | VELA OLMO, CARMEN |
Alt càrrec | SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION |
Ministeri | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PATRONATO DE LA FUNDACION ASTRAZENECA |
Data d'autorització | 09/01/2020 |
Nom | GARCIA RODRIGUEZ, MARIA |
Alt càrrec | S.E. DE MEDIO AMBIENTE |
Ministeri | AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | ASESORIA Y CONSULTORIA POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 16/01/2020 |
Nom | AMERIGO ALONSO, JOSE |
Alt càrrec | SECRETARIO GENERAL TECNICO |
Ministeri | JUSTICIA |
Data de cessament | 21/01/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX&LEGAL SERVICES, S.L. |
Data d'autorització | 21/01/2020 |
Nom | LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE MARIA |
Alt càrrec | D. GRAL. DE RELACIONES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES |
Ministeri | PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERITORIALES |
Data de cessament | 29/06/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | ADMINISTRADOR DE LAS FILIALES DE RESTALIA: 100 MONTADITOS INTERNACIONAL, S.L.U., 100 MONTADITOS NEWCO, S.L.U., 100 MONTADITOS LATAM, S.L., THE GOOD BURGUER COMPANY PORTUGAL, L.D.A., LUSOMONTADITO, L.D.A., 100 MONTADITOS ITALIA, S.R.L. Y THE GOOD BURGUER COMPANY ITALIA, S.R.L. |
Data d'autorització | 27/01/2020 |
Nom | BRAVO RIVERA, JUAN |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBL. EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) (EPE) |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 29/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | EJERCICIO LIBRE DE LA ABOGACIA |
Data d'autorització | 27/01/2020 |
Nom | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Alt càrrec | PRESIDENTE CONSEJERO DELEGADO DE AENA, S.A. |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 19/07/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS |
Data d'autorització | 05/02/2020 |
Nom | VALDEOLIVAS GARCIA, YOLANDA |
Alt càrrec | S.E. EMPLEO |
Ministeri | TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 14/01/2020 |
Empresa / Atividad autoritzada | INCLUSION EN LA LISTA DE MEDIADORES DE LA FUNDACION SIMA |
Data d'autorització | 06/02/2020 |
Pàgina 32 de 52