514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
PEÑA PINTO, MARCOS | PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL | TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | 26/04/2019 | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. | 26/04/2019 |
DIAZ LOPEZ, PILAR | S.E. SERVICIOS SOCIALES | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | 05/10/2018 | PATRONATO FUNDACIÓN DKV INTEGRALIA | 07/05/2019 |
AYLLON MANSO, JOSE LUIS | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 08/06/2018 | DIRECTOR SENIOR DE CONTEXTO POLITICO PARA LA SOCIEDAD LLORENTE Y CUENCA | 08/05/2019 |
GRAEFENHAIN DE CODES, OSCAR | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 13/07/2018 | FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO | 13/05/2019 |
ALFARO GRANDE, JUAN | PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | FOMENTO | 29/06/2018 | DELOITTE, S.L. | 22/05/2019 |
GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIO | SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA | FOMENTO | 18/06/2018 | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA | 24/05/2019 |
IZQUIERDO LLANES, GREGORIO | PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD | 22/10/2018 | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS | 29/05/2019 |
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA | FOMENTO | 19/07/2018 | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AHORRO CORPORACION, S.A. | 29/05/2019 |
HUERTA HERNANDEZ, MAXIMO | MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE | CULTURA Y DEPORTE | 13/06/2018 | CATORCE COMUNICACIÓN, S.L. | 11/06/2019 |
MONTON GIMENEZ, CARMEN | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | 06/06/2018 | FUNDACIÓN FUNDAMED | 12/06/2019 |
Nom | PEÑA PINTO, MARCOS |
---|---|
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL |
Ministeri | TRABAJO MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL |
Data de cessament | 26/04/2019 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. |
Data d'autorització | 26/04/2019 |
Nom | DIAZ LOPEZ, PILAR |
Alt càrrec | S.E. SERVICIOS SOCIALES |
Ministeri | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Data de cessament | 05/10/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | PATRONATO FUNDACIÓN DKV INTEGRALIA |
Data d'autorització | 07/05/2019 |
Nom | AYLLON MANSO, JOSE LUIS |
Alt càrrec | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Ministeri | PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Data de cessament | 08/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR SENIOR DE CONTEXTO POLITICO PARA LA SOCIEDAD LLORENTE Y CUENCA |
Data d'autorització | 08/05/2019 |
Nom | GRAEFENHAIN DE CODES, OSCAR |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES |
Ministeri | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/07/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO |
Data d'autorització | 13/05/2019 |
Nom | ALFARO GRANDE, JUAN |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 29/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | DELOITTE, S.L. |
Data d'autorització | 22/05/2019 |
Nom | GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIO |
Alt càrrec | SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 18/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | ECONOMISTA POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 24/05/2019 |
Nom | IZQUIERDO LLANES, GREGORIO |
Alt càrrec | PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Ministeri | ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 22/10/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS |
Data d'autorització | 29/05/2019 |
Nom | GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME |
Alt càrrec | PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO AENA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 19/07/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE AHORRO CORPORACION, S.A. |
Data d'autorització | 29/05/2019 |
Nom | HUERTA HERNANDEZ, MAXIMO |
Alt càrrec | MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE |
Ministeri | CULTURA Y DEPORTE |
Data de cessament | 13/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | CATORCE COMUNICACIÓN, S.L. |
Data d'autorització | 11/06/2019 |
Nom | MONTON GIMENEZ, CARMEN |
Alt càrrec | MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Ministeri | SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Data de cessament | 06/06/2018 |
Empresa / Atividad autoritzada | FUNDACIÓN FUNDAMED |
Data d'autorització | 12/06/2019 |
Pàgina 26 de 52