514 Resultats oposats
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
---|---|---|---|---|---|
Nom | Alt càrrec | Ministeri | Data de cessament | Empresa / Atividad autoritzada | Data d'autorització |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL | 21/01/2015 |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 02/08/2014 | COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CUNEF) | 01/09/2014 |
BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA FRANCESA | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 16/05/2014 | AIRBUS GROUP | 16/07/2014 |
GARCÍA SIEIRO, JOSÉ MANUEL | D.G. INSTITUTO NAL. TÉCNICA AEROESP. ESTEBAN TERRADAS (INTA) | DEFENSA | 29/11/2013 | LAPID CONSULTORES, S.L. | 23/07/2014 |
SERRANO GONZÁLEZ, MARINA | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 07/10/2013 | PÉREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. Y CIA. | 11/04/2014 |
ADSUARA VARELA, BORJA | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 30/08/2013 | GUIDANCE | 16/07/2014 |
ADSUARA VARELA, BORJA | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO | 30/08/2013 | WALNUTERS | 02/06/2014 |
AZNAR GARRIGUES, RAFAEL | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE VALENCIA | FOMENTO | 14/08/2015 | COMPATIBILIDAD LEY 53/1984. ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA POR CUENTA PROPIA | 04/07/2016 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PATRONO FUNDACION UNIV. CANTABRIA PARA ESTUDIO Y LA INVESTIG. SECTOR FINANCIERO (UCEIF) | 15/06/2016 |
PÉREZ RENOVALES, JAIME | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/06/2015 | PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SERVICIO DE ALARMAS CONTROLADAS POR ORDENADOR, S.A. | 29/12/2015 |
Nom | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
---|---|
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 02/08/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | MIEMBRO FUNDACION BANCO SABADELL |
Data d'autorització | 21/01/2015 |
Nom | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANA ISABEL |
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES |
Ministeri | ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Data de cessament | 02/08/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | COLEGIO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CUNEF) |
Data d'autorització | 01/09/2014 |
Nom | BASTARRECHE SAGÜES, CARLOS |
Alt càrrec | EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA FRANCESA |
Ministeri | ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN |
Data de cessament | 16/05/2014 |
Empresa / Atividad autoritzada | AIRBUS GROUP |
Data d'autorització | 16/07/2014 |
Nom | GARCÍA SIEIRO, JOSÉ MANUEL |
Alt càrrec | D.G. INSTITUTO NAL. TÉCNICA AEROESP. ESTEBAN TERRADAS (INTA) |
Ministeri | DEFENSA |
Data de cessament | 29/11/2013 |
Empresa / Atividad autoritzada | LAPID CONSULTORES, S.L. |
Data d'autorització | 23/07/2014 |
Nom | SERRANO GONZÁLEZ, MARINA |
Alt càrrec | CONSEJERA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 07/10/2013 |
Empresa / Atividad autoritzada | PÉREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. Y CIA. |
Data d'autorització | 11/04/2014 |
Nom | ADSUARA VARELA, BORJA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 30/08/2013 |
Empresa / Atividad autoritzada | GUIDANCE |
Data d'autorització | 16/07/2014 |
Nom | ADSUARA VARELA, BORJA |
Alt càrrec | DIRECTOR GENERAL DE RED.ES |
Ministeri | INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO |
Data de cessament | 30/08/2013 |
Empresa / Atividad autoritzada | WALNUTERS |
Data d'autorització | 02/06/2014 |
Nom | AZNAR GARRIGUES, RAFAEL |
Alt càrrec | PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DEL PUERTO DE VALENCIA |
Ministeri | FOMENTO |
Data de cessament | 14/08/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | COMPATIBILIDAD LEY 53/1984. ASESORIA EN MATERIA DE INGENIERIA POR CUENTA PROPIA |
Data d'autorització | 04/07/2016 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | PATRONO FUNDACION UNIV. CANTABRIA PARA ESTUDIO Y LA INVESTIG. SECTOR FINANCIERO (UCEIF) |
Data d'autorització | 15/06/2016 |
Nom | PÉREZ RENOVALES, JAIME |
Alt càrrec | SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA |
Ministeri | PRESIDENCIA |
Data de cessament | 19/06/2015 |
Empresa / Atividad autoritzada | PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SERVICIO DE ALARMAS CONTROLADAS POR ORDENADOR, S.A. |
Data d'autorització | 29/12/2015 |
Pàgina 14 de 52